VENTURA HELOU EDMUNDO
Informe ejecutivo de VENTURA HELOU EDMUNDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VENTURA HELOU EDMUNDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROTOTIPOS VALLDOREIX SL | Administrador Unico | 31/07/2013 | |
GRUPO ZSI NUEVAS TECNOLOGIAS SL | Administrador Unico | 21/10/2009 | |
CREACION 3D TECNOLOGIA TRIDIMENSIONAL APLICADA SL | Administrador Unico | 21/10/2009 |
VINCULACIONES DE VENTURA HELOU EDMUNDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTURA HELOU EDMUNDO
Empresa: PROTOTIPOS VALLDOREIX SL
Administrador Unico
- Ventura Helou Edmundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35679 , F 223, S 8, H B 263851, I/A 4 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-08
Empresa: PROTOTIPOS VALLDOREIX SL
Administrador Solidario
- Lazaro Galceran Inmaculada
- Ventura Helou Edmundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35679 , F 222, S 8, H B 263851, I/A 3 (31/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Empresa: MULTIGESTION BUSINESS CENTER SL
Administrador Unico
- Ventura Helou Edmundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35064 , F 182, S 8, H B 259673, I/A 3 (31/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Empresa: MULTIGESTION BONANOVA SL
Administrador Unico
- Ventura Helou Edmundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28919 , F 170, S 8, H B 143051, I/A 6 (31/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Administrador Unico
- Ventura Helou Edmundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40475 , F 127, S 8, H B 364187, I/A 2 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-08
Administrador Solidario
- Lazaro Galceran Inmaculada
- Ventura Helou Edmundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40475 , F 127, S 8, H B 364187, I/A 2 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-08
Empresa: GRUPO ZSI NUEVAS TECNOLOGIAS SL
Administrador Unico
- Ventura Helou Edmundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35679 , F 214, S 8, H B 263849, I/A 4 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-08
Empresa: GRUPO ZSI NUEVAS TECNOLOGIAS SL
Administrador Solidario
- Lazaro Galceran Inmaculada
- Ventura Helou Edmundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35679 , F 214, S 8, H B 263849, I/A 4 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-08
Empresa: VALLDOREIX ACTIVA SL
Administrador Unico
- Ventura Helou Edmundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35065 , F 192, S 8, H B 259713, I/A 3 (06/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-08
Información de VENTURA HELOU EDMUNDO
Mostramos los datos de VENTURA HELOU EDMUNDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTURA HELOU EDMUNDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos