LAZARO GALCERAN INMACULADA
Informe ejecutivo de LAZARO GALCERAN INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LAZARO GALCERAN INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMANECE EN LA BAHIA SL | Administrador Unico | 11/02/2020 | |
MULTIGESTION BONANOVA SL | Administrador Unico | 31/10/2009 | |
MULTIGESTION BUSINESS CENTER SL | Administrador Unico | 31/10/2009 | |
VALLDOREIX ACTIVA SL | Administrador Unico | 06/06/2009 |
VINCULACIONES DE LAZARO GALCERAN INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAZARO GALCERAN INMACULADA
Liquidador
- Lazaro Galceran Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43384 , F 116, S 8, H B 427593, I/A 2 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-08
Administrador Unico
- Lazaro Galceran Inmaculada
Liquidador
- Lazaro Galceran Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43384 , F 116, S 8, H B 427593, I/A 2 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-08
Empresa: AMANECE EN LA BAHIA SL
Administrador Unico
- Lazaro Galceran Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47239 , F 26, S 8, H B 545724, I/A 1 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-08
Administrador Unico
- Lazaro Galceran Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43384 , F 115, S 8, H B 427593, I/A 1 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-08
Empresa: PROTOTIPOS VALLDOREIX SL
Administrador Solidario
- Lazaro Galceran Inmaculada
- Ventura Helou Edmundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35679 , F 222, S 8, H B 263851, I/A 3 (31/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Empresa: MULTIGESTION BUSINESS CENTER SL
Administrador Unico
- Lazaro Galceran Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35064 , F 182, S 8, H B 259673, I/A 3 (31/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Empresa: MULTIGESTION BONANOVA SL
Administrador Unico
- Lazaro Galceran Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28919 , F 170, S 8, H B 143051, I/A 6 (31/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Administrador Solidario
- Lazaro Galceran Inmaculada
- Ventura Helou Edmundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40475 , F 127, S 8, H B 364187, I/A 2 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-08
Empresa: GRUPO ZSI NUEVAS TECNOLOGIAS SL
Administrador Solidario
- Lazaro Galceran Inmaculada
- Ventura Helou Edmundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35679 , F 214, S 8, H B 263849, I/A 4 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-08
Empresa: VALLDOREIX ACTIVA SL
Administrador Unico
- Lazaro Galceran Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35065 , F 192, S 8, H B 259713, I/A 3 (06/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-08
Información de LAZARO GALCERAN INMACULADA
Mostramos los datos de LAZARO GALCERAN INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAZARO GALCERAN INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos