VENTURA CHRISTIAN
Informe ejecutivo de VENTURA CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VENTURA CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDVIDA PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 01/04/2024 | |
MEDVIDA PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado | 16/01/2024 |
VINCULACIONES DE VENTURA CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTURA CHRISTIAN
Apoderado
- Alvarado Hidalgo Eva Maria
- Alvarez Barco Jose Antonio
- Cortes Martinez Ignacio
- Fernandez Bravo Rodriguez Maria Eulalia
- Gandarias Zuñiga Iciar
- Hernandez Bueno Maria Teresa
- Hernandez Herrera Daniel
- Horton Guy Stephen
- Kirkpatrick De La Vega Jaime
- Lobo Villazan Francisco
- Macias Ruiz Jorge
- Malo Maldonado Antonio
- Martinez Esclapez Manuel Angel
- Martinez Gallego Berta
- Morante Morales Sergio
- Pareja Bastante Manuel
- Ramirez Lopez Eduardo
- Serrano Sanchez Rocio
- Spurgen Benjamin Thomas Kinnaird
- Tempone Florencia
- Valiente Martinez Eva
- Vega San Jose Patricia
- Ventura Christian
- Vidal Fernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44608 , F 34, S 8, H M 73979, I/A 273 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44608 , F 31, S 8, H M 73979, I/A 270 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44608 , F 30, S 8, H M 73979, I/A 269 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44608 , F 16, S 8, H M 73979, I/A 260 (16/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3895 , F 59, S 8, H A 12503, I/A 110 (21/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-03
Información de VENTURA CHRISTIAN
Mostramos los datos de VENTURA CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTURA CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos