HERNANDEZ HERRERA DANIEL
Informe ejecutivo de HERNANDEZ HERRERA DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNANDEZ HERRERA DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDVIDA PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 01/04/2024 | |
MEDVIDA PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado | 16/01/2024 | |
MEDVIDA PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 14/01/2019 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ HERRERA DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ HERRERA DANIEL
Apoderado
- Alvarado Hidalgo Eva Maria
- Alvarez Barco Jose Antonio
- Cortes Martinez Ignacio
- Fernandez Bravo Rodriguez Maria Eulalia
- Gandarias Zuñiga Iciar
- Hernandez Bueno Maria Teresa
- Hernandez Herrera Daniel
- Horton Guy Stephen
- Kirkpatrick De La Vega Jaime
- Lobo Villazan Francisco
- Macias Ruiz Jorge
- Malo Maldonado Antonio
- Martinez Esclapez Manuel Angel
- Martinez Gallego Berta
- Morante Morales Sergio
- Pareja Bastante Manuel
- Ramirez Lopez Eduardo
- Serrano Sanchez Rocio
- Spurgen Benjamin Thomas Kinnaird
- Tempone Florencia
- Valiente Martinez Eva
- Vega San Jose Patricia
- Ventura Christian
- Vidal Fernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44608 , F 34, S 8, H M 73979, I/A 273 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44608 , F 30, S 8, H M 73979, I/A 269 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30634 , F 143, S 8, H M 73979, I/A 226 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30634 , F 143, S 8, H M 73979, I/A 226 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Barco Jose Antonio
- Alvarez Barco Jose Antonio
- Alvarez Barco Jose Antonio
- Cano Camino Fernando
- Cano Camino Fernando
- Dominguez Vacas Santiago
- Dominguez Vacas Santiago
- Dominguez Vacas Santiago
- Fernandez- Bravo Rodriguez Eulalia
- Fernandez Bravo Rodriguez Maria Eulalia
- Fernandez Bravo Rodriguez Maria Eulalia
- Fernandez Paredes Jose Luis
- Fernandez Paredes Jose Luis
- Fernandez Rodriguez Victor
- Ferreol Gilles David
- Gandarias Zuñiga Iciar
- Gandarias Zuñiga Iciar
- GARCIA MARTINEZ JAIME
- Garrido Chamorro Borja
- Gonzalez Sanz Francisco-javier
- Granja Velasco Feliciano
- Hernandez Bueno Maria Teresa
- Hernandez Bueno Teresa
- Hernandez Herrera Daniel
- Higueras Serrano Pedro
- Huete Gomez Martin
- Lelii Daniele
- Lelli Daniele
- Lopez Roda Silvia
- Maraval Fabrice
- Martinez Perez Julio
- Martinez Perez Julio
- Martinez Perez Julio
- Mathur Anda Bimal
- Merer Jean-christophe
- Milessi Anna
- Morso Pelaez Jose Ramon
- Rey Garcia Carlos
- Sampedro Rivera Maria Teresa
- Sampedro Rivera Maria Teresa
- Sanchez Trebejo Juan
- Sanchez Trebejo Juan
- Sanchez Trebejo Juan
- Santo Tomas Truebano Rosa Maria Yolanda
- Santos Juarez Rosario
- Vargas Aldecoa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30634 , F 134, S 8, H M 73979, I/A 221 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30634 , F 137, S 8, H M 73979, I/A 223 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30634 , F 105, S 8, H M 73979, I/A 189 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Información de HERNANDEZ HERRERA DANIEL
Mostramos los datos de HERNANDEZ HERRERA DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ HERRERA DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos