VENTOSA PLA EDUARD
Informe ejecutivo de VENTOSA PLA EDUARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VENTOSA PLA EDUARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAINING SITE SL | Administrador Solidario | 22/07/2024 | |
FULLNESS PEOPLE GROUP SL | Administrador Unico | 25/04/2019 | 18/07/2024 |
GESEM FORMACIO I CONSULTORIA SL | Administrador Solidario | 01/04/2009 | 14/06/2024 |
GESTALT FORMACIO CONTINUADA SL | Administrador Unico | 18/09/2019 | 14/06/2024 |
GESEM FORMACIO I CONSULTORIA SL | Administrador Mancomunado | 01/04/2009 | |
VEVENTI CONSULTING SL | Administrador Mancomunado | 18/02/2009 |
VINCULACIONES DE VENTOSA PLA EDUARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTOSA PLA EDUARD
Empresa: TRAINING SITE SL
Administrador Solidario
- Ventosa Pla Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 363255, I/A 6 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-08
Empresa: FULLNESS PEOPLE GROUP SL
Administrador Unico
- Ventosa Pla Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 533399, I/A 3 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-08
Empresa: GESTALT FORMACIO CONTINUADA SL
Administrador Unico
- Ventosa Pla Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 336575, I/A 11 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-08
Empresa: GESEM FORMACIO I CONSULTORIA SL
Administrador Solidario
- Ventosa Pla Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 105446, I/A 14 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-08
Empresa: GESTALT FORMACIO CONTINUADA SL
Administrador Unico
- Ventosa Pla Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39057 , F 181, S 8, H B 336575, I/A 8 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-08
Empresa: FULLNESS PEOPLE GROUP SL
Administrador Unico
- Ventosa Pla Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46861 , F 21, S 8, H B 533399, I/A 1 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-08
Empresa: INSTITUTO GESEM INFORMATICA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Titos Patricio
- Ventosa Pla Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26534 , F 27, S 8, H B 105446, I/A 8 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Empresa: INSTITUTO GESEM INFORMATICA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Titos Patricio
- Ventosa Pla Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26534 , F 27, S 8, H B 105446, I/A 8 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Empresa: VEVENTI CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Titos Patricio
- Ventosa Pla Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30590 , F 151, S 8, H B 175317, I/A 8 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-08
Información de VENTOSA PLA EDUARD
Mostramos los datos de VENTOSA PLA EDUARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTOSA PLA EDUARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos