FERNANDEZ TITOS PATRICIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ TITOS PATRICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ TITOS PATRICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAINING SITE SL | Administrador Solidario | 13/04/2016 | |
GESEM FORMACIO I CONSULTORIA SL | Administrador Solidario | 01/04/2009 | 13/04/2016 |
VEVENTI CONSULTING SL | Administrador Solidario | 23/04/2010 | 13/04/2016 |
VEVENTI CONSULTING SL | Liquidador | 18/02/2009 | 23/04/2010 |
GESEM FORMACIO I CONSULTORIA SL | Administrador Mancomunado | 01/04/2009 | |
VEVENTI CONSULTING SL | Administrador Mancomunado | 18/02/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ TITOS PATRICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ TITOS PATRICIO
Empresa: GESEM FORMACIO I CONSULTORIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Titos Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26534 , F 28, S 8, H B 105446, I/A 10 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Empresa: TRAINING SITE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Titos Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40189 , F 214, S 8, H B 363255, I/A 2 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Empresa: VEVENTI CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Fernandez Titos Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30590 , F 153, S 8, H B 175317, I/A 10 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Empresa: VEVENTI CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Fernandez Titos Patricio
- Ventosa Pla Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30590 , F 152, S 8, H B 175317, I/A 9 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-08
Empresa: VEVENTI CONSULTING SL
Liquidador
- Fernandez Titos Patricio
- Ventosa Pla Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30590 , F 152, S 8, H B 175317, I/A 9 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-08
Empresa: INSTITUTO GESEM INFORMATICA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Titos Patricio
- Ventosa Pla Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26534 , F 27, S 8, H B 105446, I/A 8 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Empresa: INSTITUTO GESEM INFORMATICA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Titos Patricio
- Ventosa Pla Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26534 , F 27, S 8, H B 105446, I/A 8 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Empresa: VEVENTI CONSULTING SL
Liquidador
- Fernandez Titos Patricio
- Ventosa Pla Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30590 , F 151, S 8, H B 175317, I/A 8 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-08
Empresa: VEVENTI CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Titos Patricio
- Ventosa Pla Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30590 , F 151, S 8, H B 175317, I/A 8 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-08
Información de FERNANDEZ TITOS PATRICIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ TITOS PATRICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ TITOS PATRICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos