VENDRELL LAGUNAS DANIEL
Informe ejecutivo de VENDRELL LAGUNAS DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VENDRELL LAGUNAS DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KURIMA PROJECT SL | Administrador Mancomunado | 29/10/2013 |
VINCULACIONES DE VENDRELL LAGUNAS DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENDRELL LAGUNAS DANIEL
Empresa: GLOBAL ACRS & MONPROM SL
Administrador Unico
- Vendrell Lagunas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610, L 1172, F 44, S 8, H CS 34918, I/A 4 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-12
Empresa: GLOBAL ACRS & MONPROM SL
Administrador Unico
- Vendrell Lagunas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610, L 1172, F 43, S 8, H CS 34918, I/A 2 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-12
Empresa: GLOBAL ACRS & MONPROM SL
Administrador Mancomunado
- Salvador Pallares Javier
- Vendrell Lagunas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610, L 1172, F 43, S 8, H CS 34918, I/A 2 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-12
Empresa: KURIMA PROJECT SL
Administrador Mancomunado
- Romero Del Hombrebueno Garcia Consuegra Manuel
- Vendrell Lagunas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43908 , F 144, S 8, H B 441567, I/A 2 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-08
Empresa: GLOBAL ACRS & MONPROM SL
Administrador Mancomunado
- Salvador Pallares Javier
- Vendrell Lagunas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610, L 1172, F 43, S 8, H CS 34918, I/A 1 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-12
Información de VENDRELL LAGUNAS DANIEL
Mostramos los datos de VENDRELL LAGUNAS DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENDRELL LAGUNAS DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos