SALVADOR PALLARES JAVIER
Informe ejecutivo de SALVADOR PALLARES JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALVADOR PALLARES JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL ACRS & MONPROM SL | Apoderado | 19/12/2014 |
VINCULACIONES DE SALVADOR PALLARES JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR PALLARES JAVIER
Empresa: CONSTRUCCIONES INTEGRALES EPSILON SL
Socio Único
- Salvador Pallares Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1674, L 1235, F 28, S 8, H CS 37527, I/A 4 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-12
Empresa: CONSTRUCCIONES INTEGRALES EPSILON SL
Administrador Unico
- Salvador Pallares Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1674, L 1235, F 28, S 8, H CS 37527, I/A 3 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-12
Empresa: CONSTRUCCIONES INTEGRALES EPSILON SL
Administrador Unico
- Salvador Pallares Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1674, L 1235, F 27, S 8, H CS 37527, I/A 1 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-12
Empresa: GLOBAL ACRS & MONPROM SL
Apoderado
- Salvador Pallares Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610, L 1172, F 43, S 8, H CS 34918, I/A 3 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-12
Empresa: GLOBAL ACRS & MONPROM SL
Administrador Mancomunado
- Salvador Pallares Javier
- Vendrell Lagunas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610, L 1172, F 43, S 8, H CS 34918, I/A 2 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-12
Empresa: GLOBAL ACRS & MONPROM SL
Administrador Mancomunado
- Salvador Pallares Javier
- Vendrell Lagunas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610, L 1172, F 43, S 8, H CS 34918, I/A 1 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-12
Información de SALVADOR PALLARES JAVIER
Mostramos los datos de SALVADOR PALLARES JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR PALLARES JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos