VELKES HEATHER CAROL
Informe ejecutivo de VELKES HEATHER CAROL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VELKES HEATHER CAROL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOX INTERNATIONAL PICTURES ESPAÑA SL | Apoderado | 25/03/2011 | 04/01/2019 |
HISPANO FOXFILM SAE | Apoderado Mancomunado | 27/06/2018 | |
FOX NETWORKS GROUP ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 20/05/2009 | 13/02/2017 |
VIAJAR DISTRIBUCION TELEVISION DIGITAL SL | Apoderado | 16/04/2015 | 24/05/2016 |
FOX NETWORKS GROUP ESPAÑA SL | Apoderado | 20/05/2009 |
VINCULACIONES DE VELKES HEATHER CAROL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELKES HEATHER CAROL
Empresa: HISPANO FOXFILM SAE
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Grant Greg
- Velkes Heather Carol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24996 , F 113, S 8, H M 14564, I/A 60 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Empresa: FOX NETWORKS GROUP ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Martin Marcela Karina
- Velkes Heather Carol
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31979 , F 207, S 8, H M 268214, I/A 74 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Apoderado
- Baker Simon Robert
- Belinchon Paris Rosa Maria
- De Morais Pinto Pereira Vera
- Grant Gregory George
- Koeppen Jan
- Lopez Hernan
- Luquero Vila Patricia
- Martin Marcela Karina
- Matasino Alberto
- Ruiz Cruz Maria Aranzazu
- Ruiz Cruz Maria Aranzazu
- Solis De La Torre Ignacio
- Theiler Adam-charles
- Velkes Heather Carol
- Villacastin Sanchez Alma
- Villacastin Sanchez Alma
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29298 , F 130, S 8, H M 526054, I/A 10 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
Empresa: FOX INTERNATIONAL PICTURES ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28654 , F 84, S 8, H M 516012, I/A 2 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Empresa: FOX INTERNATIONAL CHANNELS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Katz Andrew Michael
- Martin Marcela Karina
- Miller David Eugene
- Velkes Heather Carol
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26163 , F 162, S 8, H M 268214, I/A 31 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-28
Empresa: FOX INTERNATIONAL CHANNELS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26163 , F 162, S 8, H M 268214, I/A 31 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-28
Información de VELKES HEATHER CAROL
Mostramos los datos de VELKES HEATHER CAROL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELKES HEATHER CAROL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos