FOX INTERNATIONAL PICTURES ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Razón Social FOX INTERNATIONAL PICTURES ESPAÑA SL
CIF B86135977
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de producción de programas de televisión
Fecha de Constitución 27/01/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Fox International Productions Uk Limited
VINCULACIONES DE FOX INTERNATIONAL PICTURES ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOX INTERNATIONAL PICTURES ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cohen Robert B | Consejero | 21/03/2011 | 04/01/2019 |
Cohen Robert B | Apoderado | 25/03/2011 | 04/01/2019 |
Fox International Productions Uk Limited | Socio Unico | 28/11/2012 | 04/01/2019 |
Grant Gregory George | Apoderado | 25/03/2011 | 04/01/2019 |
Katz Andrew | Apoderado | 17/08/2011 | 04/01/2019 |
Larsonneur Florence | Apoderado | 25/03/2011 | 04/01/2019 |
Lustau Ortiz De Latierro Miguel | Presidente | 21/03/2011 | 04/01/2019 |
Lustau Ortiz De Latierro Miguel | Consejero | 21/03/2011 | 04/01/2019 |
Lustau Ortiz De Latierro Miguel | Apoderado | 25/03/2011 | 04/01/2019 |
Lustau Ortiz De Latierro Miguel | Liquidador | 04/01/2019 | 04/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOX INTERNATIONAL PICTURES ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28654 , F 90, S 8, H M 516012, I/A 9 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28654 , F 90, S 8, H M 516012, I/A 9 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28654 , F 90, S 8, H M 516012, I/A 9 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28654 , F 90, S 8, H M 516012, I/A 9 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28654 , F 90, S 8, H M 516012, I/A 8 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28654 , F 90, S 8, H M 516012, I/A 8 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28654 , F 89, S 8, H M 516012, I/A 7 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28654 , F 89, S 8, H M 516012, I/A 7 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28654 , F 89, S 8, H M 516012, I/A 6 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28654 , F 89, S 8, H M 516012, I/A 6 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-28