VELAZQUEZ PEREZ ANTONIO ANGEL
Informe ejecutivo de VELAZQUEZ PEREZ ANTONIO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELAZQUEZ PEREZ ANTONIO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEDGIA RIOJA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2024 | |
NEDGIA RIOJA SA | Consejero | 12/08/2024 | |
NEDGIA NAVARRA SA | Apoderado | 29/07/2024 | |
NEDGIA ARAGON SA | Apoderado | 11/07/2024 |
VINCULACIONES DE VELAZQUEZ PEREZ ANTONIO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELAZQUEZ PEREZ ANTONIO ANGEL
Empresa: NEDGIA RIOJA SA
Consejero
- Velazquez Perez Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 676, I/A 381 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-26
Empresa: NEDGIA RIOJA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Velazquez Perez Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 676, I/A 378 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-26
Empresa: NEDGIA NAVARRA SA
Apoderado
- Velazquez Perez Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 3433, I/A 332 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-31
Empresa: NEDGIA ARAGON SA
Apoderado
- Velazquez Perez Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 62504, I/A 119 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-50
Empresa: NEDGIA RIOJA SA
Apoderado
- Gris Sanchez Raquel
- Velazquez Perez Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 676, I/A 369 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-26
Empresa: NEDGIA CASTILLA Y LEON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Gris Sanchez Raquel
- Velazquez Perez Antonio Angel
Apoderado
- Anguita Fernandez Raul
- Gutierrez Alvarez Angel
- Velazquez Perez Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1642 , F 119, S 8, H VA 878, I/A 423 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-47
Empresa: NEDGIA CASTILLA Y LEON SA
Apoderado Solidario
- Blanco Paz Nuria
- Velazquez Perez Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591 , F 175, S 8, H VA 878, I/A 382 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-47
Empresa: NEDGIA RIOJA SA
Apoderado
- Velazquez Perez Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 844 , F 98, S 8, H LO 676, I/A 327 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-26
Empresa: GAS NATURAL CASTILLA Y LEON SA
Apoderado
- Velazquez Perez Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 64, S 8, H VA 878, I/A 297 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-47
Información de VELAZQUEZ PEREZ ANTONIO ANGEL
Mostramos los datos de VELAZQUEZ PEREZ ANTONIO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELAZQUEZ PEREZ ANTONIO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos