BLANCO PAZ NURIA
Informe ejecutivo de BLANCO PAZ NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCO PAZ NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEDGIA CASTILLA Y LEON SA | Consejero | 24/09/2024 | |
NEDGIA CASTILLA Y LEON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/05/2024 |
VINCULACIONES DE BLANCO PAZ NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO PAZ NURIA
Empresa: NEDGIA CASTILLA Y LEON SA
Apoderado Solidario
- Blanco Paz Nuria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 878, I/A 431 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-47
Empresa: NEDGIA CASTILLA Y LEON SA
Consejero
- Blanco Paz Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 878, I/A 430 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-47
Empresa: NEDGIA CASTILLA Y LEON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanco Paz Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1642 , F 120, S 8, H VA 878, I/A 427 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-47
Empresa: NEDGIA GALICIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Blanco Paz Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 224, S 8, H SC 6171, I/A 383 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-15
Empresa: NEDGIA CASTILLA Y LEON SA
Apoderado Solidario
- Blanco Paz Nuria
- Velazquez Perez Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591 , F 175, S 8, H VA 878, I/A 382 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-47
Apoderado Solidario
- Blanco Paz Nuria
- Miro Botella Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 78 , F 74, S 8, H SC 6171, I/A 241 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-15
Información de BLANCO PAZ NURIA
Mostramos los datos de BLANCO PAZ NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO PAZ NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos