VELAZQUEZ CORONA GERMAN
Informe ejecutivo de VELAZQUEZ CORONA GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VELAZQUEZ CORONA GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOLCIM EMEA DIGITAL CENTER SL | Secretario No Consejero | 06/04/2010 |
VINCULACIONES DE VELAZQUEZ CORONA GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELAZQUEZ CORONA GERMAN
Empresa: HOLCIM SERVICES EMEA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Banville Francois
- Bohlen Urs
- Carrascal Satrustegui Alvaro
- Encinas Marin Juan Francisco
- Gomez Bertol Luis Miguel
- Lopez Contreras Ernesto
- Martinez Fernandez Agapito
- Mendez Villamil Beatriz
- Meyer Francois Jean-marie
- Molina Castander Javier
- Molina Castander Javier
- Morales Cedeño Nunila
- Morales Cedeño Nunila
- Morales Cedeño Nunila
- Rodriguez Eustaquio Alberto
- Roger Goetschi Beat
- Rubio Reinoso Sonsoles
- Ruttimann Claude Alain
- Ruttimann Claude Alain
- Tahoces Y Bastida Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18996 , F 225, S 8, H M 331908, I/A 29 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Empresa: HOLCIM SERVICES EMEA SL
Apoderado
- Velazquez Corona German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18996 , F 218, S 8, H M 331908, I/A 24 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28
Empresa: HOLCIM SERVICES EMEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18996 , F 218, S 8, H M 331908, I/A 24 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28
Empresa: HOLCIM SERVICES EMEA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18996 , F 32, S 8, H M 331908, I/A 18 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-28
Empresa: HOLCIM SERVICES EMEA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Velazquez Corona German
Secretario No Consejero
- Velazquez Corona German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18996 , F 31, S 8, H M 331908, I/A 15 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Información de VELAZQUEZ CORONA GERMAN
Mostramos los datos de VELAZQUEZ CORONA GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELAZQUEZ CORONA GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos