ATIENZA HERMOSIN EDUARDO
Informe ejecutivo de ATIENZA HERMOSIN EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ATIENZA HERMOSIN EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERA CONSIGNATARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/10/2018 | |
GEOCYCLE (ESPAÑA) SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/02/2018 | |
HOLCIM EMEA DIGITAL CENTER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/06/2014 | |
HOLCIM ESPAÑA SA | Apoderado | 14/07/2009 | |
HOLCIM ESPAÑA SA | Apoderado | 02/06/2009 |
VINCULACIONES DE ATIENZA HERMOSIN EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ATIENZA HERMOSIN EDUARDO
Empresa: VERA CONSIGNATARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguado Abril Maria Jose
- Atienza Hermosin Eduardo
- Balbas Rodriguez Silvia Maria
- Brem Jurg Oskar
- Carrascal Satrustegui Alvaro
- Encinas Marin Juan Francisco
- Huet Bloch Roberto
- Lefebvre Vincent
- Moreno Hermoso Arsenio
- Nuñez Navarro Juan
- Regife Longedo Jose Francisco
- Salguero Rodriguez Jose Antonio
- Sogel Flores Jesus
- Toscano Garcia Francisco
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 41, S 8, H AL 1045, I/A 29 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-04
Empresa: GEOCYCLE (ESPAÑA) SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguado Abril Maria Jose
- Aguado Abril Maria Jose
- Alandez Rodriguez Jose Javier
- Alandez Rodriguez Jose Javier
- Alandez Rodriguez Jose Javier
- Alandez Rodriguez Jose Javier
- Barriopedro Herrera Ignacio
- Benitez Benitez Manuel
- Caballero Villa Jorge
- Campon Tovar Antonio
- Carrascal Satrustegui Alvaro
- De La Cuesta Diz Maria Pia
- De La Infiesta Rollan Maria Concepcion
- Del Valle Ruiz Alberto
- Del Valle Ruiz Alberto
- Del Valle Ruiz Alberto
- Diaz Heredia Isidora
- Diaz Heredia Isidora
- Encinas Marin Juan Francisco
- Encinas Marin Juan Francisco
- Esteban Cerdan Esther
- Fernandez Hidalgo Manuel
- Figuerola Perez Loreto
- Gomez Lopez Maria Cristina
- Gonzalez Andreu Eva
- Gonzalez Muñoz Feliciano
- Gonzalez Simonneau Eduardo
- Heeb Stefan Thomas
- Heeb Stefan Thomas
- Herrera Jimenez Maria
- Marcos Ramajo Emilia
- Mendieta De Prado Macarena
- Nicolas Ferrer Gines
- Pousa Pousa Arturo
- Regife Longedo Jose Francisco
- Rocha Silva Jenner
- Rocha Silva Jenner
- Rojas Rojas Aureliano
- Rubio Reinoso Sonsoles
- Ruiz Garcia Miguel
- Ruiz Garcia Miguel
- Salguero Rodriguez Jose Antonio
- Salinas Castillo Joaquin
- Soriano Baeza Manuel
- Soriano Baeza Manuel Angel
- Soriano Baeza Manuel Angel
- Terres Roig Carlos
- Terres Roig Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31112 , F 146, S 8, H M 154445, I/A 83 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
Empresa: HOLCIM SERVICES EMEA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Banville Francois
- Bohlen Urs
- Carrascal Satrustegui Alvaro
- Encinas Marin Juan Francisco
- Gomez Bertol Luis Miguel
- Lopez Contreras Ernesto
- Martinez Fernandez Agapito
- Mendez Villamil Beatriz
- Meyer Francois Jean-marie
- Molina Castander Javier
- Molina Castander Javier
- Morales Cedeño Nunila
- Morales Cedeño Nunila
- Morales Cedeño Nunila
- Rodriguez Eustaquio Alberto
- Roger Goetschi Beat
- Rubio Reinoso Sonsoles
- Ruttimann Claude Alain
- Ruttimann Claude Alain
- Tahoces Y Bastida Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18996 , F 225, S 8, H M 331908, I/A 29 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Empresa: HOLCIM ESPAÑA SA
Apoderado
- Atienza Hermosin Eduardo
- Mateos Gomez Francisco
- Traber Niklaus Gregor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24548 , F 174, S 8, H M 8673, I/A 283 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-28
Empresa: HOLCIM ESPAÑA SA
Apoderado
- Atienza Hermosin Eduardo
- Garcia Mateos Lucas
- Miñarro Jodar Pedro
- Quesada Ramirez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24548 , F 164, S 8, H M 8673, I/A 278 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-28
Información de ATIENZA HERMOSIN EDUARDO
Mostramos los datos de ATIENZA HERMOSIN EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ATIENZA HERMOSIN EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos