VELASCO RODRIGO RAFAEL
Informe ejecutivo de VELASCO RODRIGO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VELASCO RODRIGO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOGEI SA | Consejero | 20/10/2020 | |
LAMINADOS Y TUBOS APARICIO SA | Administrador Unico | 23/01/2014 |
VINCULACIONES DE VELASCO RODRIGO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO RODRIGO RAFAEL
Empresa: LAMINADOS Y TUBOS APARICIO SA
Administrador Unico
- Velasco Rodrigo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35641 , F 111, S 8, H M 68431, I/A 29 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: VEPAKEA SA
Liquidador
- Velasco Rodrigo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20806 , F 34, S 8, H M 368734, I/A 8 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
Empresa: VEPAKEA SA
Administrador Unico
- Velasco Rodrigo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20806 , F 34, S 8, H M 368734, I/A 8 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
Empresa: ROTABOOK SERVICIOS DE IMPRESION SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 26, S 8, H TO 24832, I/A 22 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-45
Empresa: SOGEI SA
Consejero
- Calvo Moreira Jesus
- Candela Martinez Ramon
- GONVARRI MATERIAL HANDLING SL
- Ruiz Escribano Mario
- Velasco Rodrigo Rafael
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36393 , F 154, S 8, H M 55078, I/A 59 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Empresa: SOGEI SA
Consejero
Presidente
- Velasco Rodrigo Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36393 , F 154, S 8, H M 55078, I/A 59 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Empresa: VEPAKEA SA
Administrador Unico
- Velasco Rodrigo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20806 , F 34, S 8, H M 368734, I/A 7 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-28
Empresa: VEPAKEA SA
Administrador Unico
- Velasco Rodrigo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20806 , F 34, S 8, H M 368734, I/A 7 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-28
Empresa: LAMINADOS Y TUBOS APARICIO SA
Administrador Unico
- Velasco Rodrigo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35641 , F 110, S 8, H M 68431, I/A 27 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Empresa: SOGEI SA
Consejero
Presidente
- Velasco Rodrigo Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 217, S 8, H M 55078, I/A 54 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-28
VER MAS ACTOS
Información de VELASCO RODRIGO RAFAEL
Mostramos los datos de VELASCO RODRIGO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO RODRIGO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos