VELASCO COTERON RAFAEL AITOR
Informe ejecutivo de VELASCO COTERON RAFAEL AITOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VELASCO COTERON RAFAEL AITOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOGEI SA | Apoderado | 10/08/2021 | |
SOGEI SA | Apoderado Solidario | 12/04/2021 | |
SOGEI SA | Apoderado Mancomunado | 12/04/2021 | |
SOGEI SA | Representante | 20/10/2020 | |
LAMINADOS Y TUBOS APARICIO SA | Apoderado Solidario | 21/06/2017 |
VINCULACIONES DE VELASCO COTERON RAFAEL AITOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO COTERON RAFAEL AITOR
Empresa: SOGEI SA
Apoderado
- Velasco Coteron Arantzazu Hortensia
- Velasco Coteron Rafael Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36393 , F 164, S 8, H M 55078, I/A 66 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Empresa: SOGEI SA
Apoderado Mancomunado
- Calvo Moreira Jesus
- Velasco Coteron Rafael Aitor
Apoderado Solidario
- Velasco Coteron Rafael Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36393 , F 161, S 8, H M 55078, I/A 64 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Empresa: SOGEI SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aldasoro Valcazar Luis
- Aldasoro Valcazar Luis Maria
- Velasco Coteron Rafael Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36393 , F 157, S 8, H M 55078, I/A 62 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Empresa: SOGEI SA
Consejero
Presidente
Representante
- Velasco Coteron Rafael Aitor
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36393 , F 154, S 8, H M 55078, I/A 59 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Empresa: SOGEI SA
Consejero
- Calvo Moreira Jesus
- Ruiz Escribano Mario
- Velasco Coteron Aranzazu
- Velasco Coteron Maria Paz
- Velasco Coteron Rafael Aitor
- Velasco Rodrigo Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36393 , F 154, S 8, H M 55078, I/A 59 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Empresa: SOGEI SA
Consejero
- Calvo Moreira Jesus
- Ruiz Escribano Mario
- Velasco Coteron Aranzazu
- Velasco Coteron Maria Paz
- Velasco Coteron Rafael Aitor
- Velasco Rodrigo Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 217, S 8, H M 55078, I/A 54 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-28
Empresa: LAMINADOS Y TUBOS APARICIO SA
Apoderado Solidario
- Velasco Coteron Rafael Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4118 , F 36, S 8, H M 68431, I/A 25 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: SOGEI SA
Apoderado
- Velasco Coteron Rafael Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19828 , F 211, S 8, H M 55078, I/A 43 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-28
Información de VELASCO COTERON RAFAEL AITOR
Mostramos los datos de VELASCO COTERON RAFAEL AITOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO COTERON RAFAEL AITOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos