VELASCO GONZALEZ JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de VELASCO GONZALEZ JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VELASCO GONZALEZ JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES TABOADELA SL | Administrador Concursal | 07/08/2018 | 16/03/2023 |
CARGASA ORENSE SL | Administrador Concursal | 07/08/2015 | 04/04/2022 |
ADEGAS CHICHENO SL | Administrador Concursal | 06/05/2014 | 26/07/2016 |
HORMIGONES TABOADELA SL | Administrador Concursal | 16/10/2014 | 13/07/2016 |
INMOBILIARIA VALDETORRES SL | Administrador Mancomunado | 30/08/2013 | 07/04/2014 |
AREAN DEL RIO SL | Administrador Mancomunado | 30/08/2013 | 07/04/2014 |
VINCULACIONES DE VELASCO GONZALEZ JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO GONZALEZ JOSE JAVIER
Empresa: HORMIGONES TABOADELA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HORMIGONES TABOADELA SL
Nif:B32144628
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Velasco Gonzalez Jose Javier
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE OURENSE
Juez / Ponente:EVA MARIA MARTINEZ GALLEGO
Fecha de Resolución:18/12/2017
Número Procedimiento Concursal:701/2014
Datos Registrales:
Tomo:
901
Libro:
0
Folio:
79
Hoja:
8-712
Inscripción:
24
Fecha Inscripción16/03/2023
Registro:Registro Mercantil de Ourense
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 901 , F 79, S 8, H OR 712, I/A 24 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-32
Empresa: CARGASA ORENSE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CARGASA ORENSE SL
Nif:B32244543
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Velasco Gonzalez Jose Javier
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIADE OURENSE
Número:4
Juez / Ponente:EVA MARIA MARTINEZ GALLEGO
Fecha de Resolución:08/01/2015
Número Procedimiento Concursal:449/2014
Datos Registrales:
Tomo:
492
Libro:
0
Folio:
11
Hoja:
8-6328
Inscripción:
8
Fecha Inscripción04/04/2022
Registro:Registro Mercantil de Ourense
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 11, S 8, H OR 6328, I/A 8 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-32
Empresa: HORMIGONES TABOADELA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HORMIGONES TABOADELA SL
Nif:B32144628
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Velasco Gonzalez Jose Javier
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE OURENSE
Juez / Ponente:EVA MARIA MARTINEZ GALLEGO
Fecha de Resolución:18/12/2017
Número Procedimiento Concursal:701/2014
Datos Registrales:
Tomo:
469
Libro:
0
Folio:
11
Hoja:
8-712
Inscripción:
B
Fecha Inscripción07/08/2018
Registro:Registro Mercantil de Ourense
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 11, S 8, H OR 712, I/A B (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-32
Empresa: ADEGAS CHICHENO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ADEGAS CHICHENO SL
Nif:B32317042
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Velasco Gonzalez Jose Javier
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTACIA DE OURENSE
Número:4
Juez / Ponente:EVA MARIA MARTINEZ GALLEGO
Fecha de Resolución:08/04/2014
Número Procedimiento Concursal:76/2014
Datos Registrales:
Tomo:
645
Libro:
0
Folio:
80
Hoja:
8-9015
Inscripción:
7
Fecha Inscripción26/07/2016
Registro:Registro Mercantil de Ourense
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 80, S 8, H OR 9015, I/A 7 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-32
Empresa: HORMIGONES TABOADELA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HORMIGONES TABOADELA SL
Nif:B32144628
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Velasco Gonzalez Jose Javier
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE OURENSE
Número:4
Juez / Ponente:EVA MARIA MARTINEZ GALLEGO
Fecha de Resolución:14/07/2014
Número Procedimiento Concursal:701/2014
Datos Registrales:
Tomo:
469
Libro:
0
Folio:
11
Hoja:
8-712
Inscripción:
A
Fecha Inscripción13/07/2016
Registro:Registro Mercantil de Ourense
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 11, S 8, H OR 712, I/A A (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-32
Empresa: CARGASA ORENSE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CARGASA ORENSE SL
Nif:B32244543
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Velasco Gonzalez Jose Javier
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIADE OURENSE
Número:4
Juez / Ponente:EVA MARIA MARTINEZ GALLEGO
Fecha de Resolución:08/01/2015
Número Procedimiento Concursal:449/2014
Datos Registrales:
Tomo:
492
Libro:
0
Folio:
10
Hoja:
8-6328
Inscripción:
A
Fecha Inscripción07/08/2015
Registro:Registro Mercantil de Ourense
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 10, S 8, H OR 6328, I/A A (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-32
Empresa: HORMIGONES TABOADELA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HORMIGONES TABOADELA SL
Nif:B32144628
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Velasco Gonzalez Jose Javier
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE OURENSE
Número:4
Juez / Ponente:EVA MARIA MARTINEZ GALLEGO
Fecha de Resolución:14/07/2014
Número Procedimiento Concursal:701/2014
Datos Registrales:
Tomo:
469
Libro:
0
Folio:
10
Hoja:
8-712
Inscripción:
19
Fecha Inscripción16/10/2014
Registro:Registro Mercantil de Ourense
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 10, S 8, H OR 712, I/A 19 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-32
Empresa: ADEGAS CHICHENO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ADEGAS CHICHENO SL
Nif:B32317042
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Velasco Gonzalez Jose Javier
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTACIA DE OURENSE
Número:4
Juez / Ponente:EVA MARIA MARTINEZ GALLEGO
Fecha de Resolución:08/04/2014
Número Procedimiento Concursal:76/2014
Datos Registrales:
Tomo:
645
Libro:
0
Folio:
79
Hoja:
8-9015
Inscripción:
3
Fecha Inscripción06/05/2014
Registro:Registro Mercantil de Ourense
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 79, S 8, H OR 9015, I/A 3 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-32
Empresa: AREAN DEL RIO SL
Administrador Mancomunado
- Velasco Gonzalez Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 18, S 8, H OR 10011, I/A 6 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-32
Empresa: INMOBILIARIA VALDETORRES SL
Administrador Mancomunado
- Velasco Gonzalez Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724 , F 224, S 8, H OR 51, I/A 16 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-32
VER MAS ACTOS
Información de VELASCO GONZALEZ JOSE JAVIER
Mostramos los datos de VELASCO GONZALEZ JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO GONZALEZ JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos