VEGA HEREDIA MAGDALENA
Informe ejecutivo de VEGA HEREDIA MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VEGA HEREDIA MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANSER INVERSIONS GRUP EIX SA | Administrador Unico | 05/04/2019 | 10/11/2023 |
ASSESSORIA GESFINTER SL | Administrador Mancomunado | 27/07/2022 | |
MANSER INVERSIONS GRUP EIX SA | Administrador Unico | 17/06/2014 | 05/04/2019 |
MANSER INVERSIONS GRUP EIX SA | Administrador Unico | 01/06/2010 | 17/06/2014 |
MANSER INVERSIONS GRUP EIX SA | Administrador Mancomunado | 01/06/2010 |
VINCULACIONES DE VEGA HEREDIA MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA HEREDIA MAGDALENA
Empresa: MANSER INVERSIONS GRUP EIX SA
Administrador Unico
- Vega Heredia Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 31, S 8, H B 191550, I/A 7 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-08
Empresa: ASSESSORIA GESFINTER SL
Administrador Mancomunado
- Vega Heredia Juan Manuel
- Vega Heredia Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25467 , F 50, S 8, H B 88859, I/A 5 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Empresa: MANSER INVERSIONS GRUP EIX SA
Administrador Unico
- Vega Heredia Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 31, S 8, H B 191550, I/A 6 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
Empresa: MANSER INVERSIONS GRUP EIX SA
Administrador Unico
- Vega Heredia Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 30, S 8, H B 191550, I/A 5 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-08
Empresa: MANSER INVERSIONS GRUP EIX SA
Administrador Unico
- Vega Heredia Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 29, S 8, H B 191550, I/A 4 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Empresa: MANSER INVERSIONS GRUP EIX SA
Administrador Mancomunado
- Alvarez Doncel Antonio
- Vega Heredia Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 29, S 8, H B 191550, I/A 4 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Información de VEGA HEREDIA MAGDALENA
Mostramos los datos de VEGA HEREDIA MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA HEREDIA MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos