VEGA HEREDIA JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de VEGA HEREDIA JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VEGA HEREDIA JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO INVERSIONES ARQUITECTONICAS SA | Administrador Unico | 13/06/2023 | |
ASSESSORIA GESFINTER SL | Administrador Unico | 27/07/2022 |
VINCULACIONES DE VEGA HEREDIA JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA HEREDIA JUAN MANUEL
Administrador Unico
- Vega Heredia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35232 , F 122, S 8, H B 260506, I/A 5 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-08
Empresa: ASSESSORIA GESFINTER SL
Administrador Unico
- Vega Heredia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25467 , F 50, S 8, H B 88859, I/A 5 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Empresa: ASSESSORIA GESFINTER SL
Administrador Mancomunado
- Vega Heredia Juan Manuel
- Vega Heredia Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25467 , F 50, S 8, H B 88859, I/A 5 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Administrador Unico
- Vega Heredia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35232 , F 122, S 8, H B 260506, I/A 4 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-08
Empresa: CIM ADVOCATS I ECONOMISTES SL
Apoderado Solidario
- Vega Heredia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42398 , F 128, S 8, H B 406785, I/A 3 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Administrador Unico
- Vega Heredia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35232 , F 122, S 8, H B 260506, I/A 3 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-08
Empresa: CIM ADVOCATS I ECONOMISTES SL
Apoderado Solidario
- Vega Heredia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42398 , F 127, S 8, H B 406785, I/A 2 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Administrador Unico
- Vega Heredia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35232 , F 122, S 8, H B 260506, I/A 2 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-08
Información de VEGA HEREDIA JUAN MANUEL
Mostramos los datos de VEGA HEREDIA JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA HEREDIA JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos