VEGA AGUILAR FRANCISCO
Informe ejecutivo de VEGA AGUILAR FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VEGA AGUILAR FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEITA SA | Administrador Unico | 11/04/2014 | 25/02/2022 |
MEITA SA | Socio Unico | 03/11/2009 | 25/02/2022 |
AUTOMATELEC SERVICE SL | Socio Unico | 09/03/2009 | 28/12/2021 |
AUTOMATELEC SERVICE SL | Administrador Unico | 09/03/2009 | 28/12/2021 |
AUTOMATELEC SERVICE SL | Administrador Solidario | 09/03/2009 | |
MEITA SA | Presidente | 28/03/2008 | |
MEITA SA | Consejero Delegado | 28/03/2008 | |
MEITA SA | Consejero | 28/03/2008 |
VINCULACIONES DE VEGA AGUILAR FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA AGUILAR FRANCISCO
Empresa: AUTOMATELEC SERVICE SL
Administrador Unico
- Vega Aguilar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 134, S 8, H CA 26416, I/A 6 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-11
Empresa: MEITA SA
Administrador Unico
- Vega Aguilar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780 , F 53, S 8, H CA 5361, I/A 18 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-11
Empresa: MEITA SA
Administrador Unico
- Vega Aguilar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780 , F 53, S 8, H CA 5361, I/A 18 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-11
Empresa: MEITA SA
Consejero Delegado
- Vega Aguilar Francisco
Consejero
- Gutierrez Estudillo Jose
- Real Fernandez Juana
- Vega Aguilar Francisco
Presidente
- Vega Aguilar Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780 , F 49, S 8, H CA 5361, I/A 5 m (28/03/2008)
CVE: BORME-A-2010-246-11
Empresa: MEITA SA
Socio Único
- Vega Aguilar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780 , F 52, S 8, H CA 5361, I/A 15 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-11
Empresa: ALQUILER DE GRUAS VEGA GUTIERREZ SL
Administrador Unico
- Vega Aguilar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 132, S 8, H CA 26416, I/A 2 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-11
Empresa: ALQUILER DE GRUAS VEGA GUTIERREZ SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Estudillo Jose
- Vega Aguilar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 132, S 8, H CA 26416, I/A 2 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-11
Empresa: ALQUILER DE GRUAS VEGA GUTIERREZ SL
Socio Único
- Vega Aguilar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 132, S 8, H CA 26416, I/A 2 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-11
Información de VEGA AGUILAR FRANCISCO
Mostramos los datos de VEGA AGUILAR FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA AGUILAR FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos