GUTIERREZ ESTUDILLO JOSE
Informe ejecutivo de GUTIERREZ ESTUDILLO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GUTIERREZ ESTUDILLO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XEREZANA DE INSTALACIONES MONTAJES OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 11/01/2019 | |
PLANEAMIENTO Y GESTION URBANISTICA DEL SUR SL | Administrador Solidario | 14/10/2011 | |
AUTOMATELEC SERVICE SL | Administrador Solidario | 09/03/2009 | |
MEITA SA | Secretario | 28/03/2008 | |
MEITA SA | Consejero | 28/03/2008 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ ESTUDILLO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ ESTUDILLO JOSE
Administrador Unico
- Gutierrez Estudillo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2255 , F 53, S 8, H CA 37181, I/A 6 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-11
Administrador Solidario
- De Sola Jimenez Emilio Jose
- Gutierrez Estudillo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4986 , F 118, S 8, H SE 80694, I/A 2 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-41
Empresa: MEITA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gutierrez Estudillo Jose
- Real Fernandez Juana
- Vega Aguilar Francisco
Presidente
Secretario
- Gutierrez Estudillo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780 , F 49, S 8, H CA 5361, I/A 5 m (28/03/2008)
CVE: BORME-A-2010-246-11
Empresa: ALQUILER DE GRUAS VEGA GUTIERREZ SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Estudillo Jose
- Vega Aguilar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 132, S 8, H CA 26416, I/A 2 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-11
Información de GUTIERREZ ESTUDILLO JOSE
Mostramos los datos de GUTIERREZ ESTUDILLO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ ESTUDILLO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos