VEDE CALVELO ARTURO-RAFAEL
Informe ejecutivo de VEDE CALVELO ARTURO-RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VEDE CALVELO ARTURO-RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESTRADA SL | Administrador Concursal | 09/12/2011 |
VINCULACIONES DE VEDE CALVELO ARTURO-RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEDE CALVELO ARTURO-RAFAEL
Empresa: FRAMIÑAN A&M PROMOCIONES SL
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:AMELIA MARIA CORTIZO MOURE
Fecha de Resolución:28/12/2015
Número Procedimiento Concursal:164/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2756
Libro:
2756
Folio:
133
Hoja:
8-31036
Inscripción:
4
Fecha Inscripción16/04/2021
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756, L 2756, F 133, S 8, H PO 31036, I/A 4 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-36
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS SILLEDA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INSTALACIONES ELECTRICAS SILLEDA SL
Nif:B36393643
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Vede Calvelo Arturo-rafael
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Número:2
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:31/05/2011
Número Procedimiento Concursal:69/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2655
Libro:
2655
Folio:
174
Hoja:
8-29004
Inscripción:
3
Fecha Inscripción27/12/2016
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655, L 2655, F 174, S 8, H PO 29004, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-36
Empresa: FRAMIÑAN A&M PROMOCIONES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FRAMIÑAN A&M PROMOCIONES SL
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Vede Calvelo Arturo-rafael
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:AMELIA MARIA CORTIZO MOURE
Fecha de Resolución:28/12/2015
Número Procedimiento Concursal:164/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2756
Libro:
2756
Folio:
133
Hoja:
8-31036
Inscripción:
A
Fecha Inscripción26/01/2016
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756, L 2756, F 133, S 8, H PO 31036, I/A A (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-36
Empresa: YESOS VEDE SL
Administrador Unico
- Vede Calvelo Arturo-rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 855, L 855, F 218, S 8, H PO 357, I/A 6 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESTRADA SL
Nif:B36020154
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Vede Calvelo Arturo-rafael
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:JOSE TRONCHONI ALBERT
Fecha de Resolución:28/10/2011
Número Procedimiento Concursal:148/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1256
Libro:
1256
Folio:
77
Hoja:
8-8446
Inscripción:
A
Fecha Inscripción09/12/2011
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256, L 1256, F 77, S 8, H PO 8446, I/A A (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-36
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS SILLEDA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INSTALACIONES ELECTRICAS SILLEDA SL
Nif:B36393643
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Vede Calvelo Arturo-rafael
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Número:2
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:31/05/2011
Número Procedimiento Concursal:69/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2655
Libro:
2655
Folio:
174
Hoja:
8-29004
Inscripción:
A
Fecha Inscripción20/06/2011
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655, L 2655, F 174, S 8, H PO 29004, I/A A (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-36
Información de VEDE CALVELO ARTURO-RAFAEL
Mostramos los datos de VEDE CALVELO ARTURO-RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEDE CALVELO ARTURO-RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos