VAZQUEZ VILARES MODESTO JESUS
Informe ejecutivo de VAZQUEZ VILARES MODESTO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ VILARES MODESTO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINANCIERA MADERERA SA | Apoderado Solidario | 09/05/2019 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ VILARES MODESTO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ VILARES MODESTO JESUS
Empresa: NORFIN LOGISTICS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vazquez Vilares Modesto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 20, S 8, H SC 48710, I/A 8 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-15
Empresa: NORFIN LOGISTICS SA
Consejero
- Blanco Seoane Sergio Manuel
- Vazquez Vilares Modesto Jesus
Presidente
Secretario
- Vazquez Vilares Modesto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 19, S 8, H SC 48710, I/A 6 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-15
Empresa: FINANCIERA MADERERA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 146 , F 127, S 8, H SC 3085, I/A 98 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-15
Empresa: NORFIN LOGISTICS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Prado Nieto Maria Luisa
- Torres Reboredo Jose Manuel
- Vazquez Vilares Modesto Jesus
- Viaño Illodo Jose
- Vilas Rodriguez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 15, S 8, H SC 48710, I/A 2 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-15
Empresa: NORFIN LOGISTICS SA
Consejero
- Blanco Seoane Sergio Manuel
- Vazquez Vilares Modesto Jesus
- Viso Rodriguez German
Presidente
Secretario
- Vazquez Vilares Modesto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 13, S 8, H SC 48710, I/A 1 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-15
Información de VAZQUEZ VILARES MODESTO JESUS
Mostramos los datos de VAZQUEZ VILARES MODESTO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ VILARES MODESTO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos