BLANCO SEOANE SERGIO MANUEL
Informe ejecutivo de BLANCO SEOANE SERGIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BLANCO SEOANE SERGIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINANCIERA MADERERA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2015 | 31/01/2020 |
FINANCIERA MADERERA SA | Apoderado Solidario | 31/01/2020 | |
NORFIN LOGISTICS SA | Presidente | 21/12/2016 | 28/01/2020 |
NORFIN LOGISTICS SA | Consejero | 21/12/2016 | 28/01/2020 |
IP DECOR SPAIN SA | Apoderado | 03/06/2011 | |
FORESA INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE SA | Consejero | 26/08/2010 |
VINCULACIONES DE BLANCO SEOANE SERGIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO SEOANE SERGIO MANUEL
Empresa: FINANCIERA MADERERA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanco Seoane Sergio Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Blanco Seoane Sergio Manuel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 146 , F 128, S 8, H SC 3085, I/A 101 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-15
Empresa: NORFIN LOGISTICS SA
Consejero
- Blanco Seoane Sergio Manuel
- Vazquez Vilares Modesto Jesus
Presidente
- Blanco Seoane Sergio Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 19, S 8, H SC 48710, I/A 6 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-15
Empresa: NORFIN LOGISTICS SA
Consejero
- Blanco Seoane Sergio Manuel
- Vazquez Vilares Modesto Jesus
- Viso Rodriguez German
Presidente
- Blanco Seoane Sergio Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 13, S 8, H SC 48710, I/A 1 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-15
Empresa: FINANCIERA MADERERA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanco Seoane Sergio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 146 , F 117, S 8, H SC 3085, I/A 79 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-15
Empresa: DECOTEC PRINTING SA
Apoderado
- Blanco Seoane Sergio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41442 , F 131, S 8, H B 133987, I/A 28 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-08
Consejero
- Blanco Seoane Sergio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320, L 1320, F 10, S 8, H PO 9599, I/A 48 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-36
Información de BLANCO SEOANE SERGIO MANUEL
Mostramos los datos de BLANCO SEOANE SERGIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO SEOANE SERGIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos