VAZQUEZ SUREDA ANA MARIA
Informe ejecutivo de VAZQUEZ SUREDA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ SUREDA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESQUERRA BONAIRE SA | Presidente | 19/01/2009 | |
ESQUERRA BONAIRE SA | Consejero | 19/01/2009 | |
CAN TORDO SA | Presidente | 19/01/2009 | |
CAN TORDO SA | Consejero | 19/01/2009 | |
JULOR SA | Presidente | 19/01/2009 | |
JULOR SA | Consejero | 19/01/2009 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ SUREDA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ SUREDA ANA MARIA
Empresa: CAN ROURE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
- Vazquez Sureda Ana Maria
Presidente
- Vazquez Sureda Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23108 , F 187, S 8, H B 49046, I/A 10 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Empresa: CAN ROURE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
- Vazquez Sureda Ana Maria
Presidente
- Vazquez Sureda Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23108 , F 187, S 8, H B 49046, I/A 9 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-08
Empresa: JULOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
- Vazquez Sureda Ana Maria
Presidente
- Vazquez Sureda Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21387 , F 26, S 8, H B 20843, I/A 6 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Empresa: CAN TORDO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
- Vazquez Sureda Ana Maria
Presidente
- Vazquez Sureda Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23108 , F 165, S 8, H B 49100, I/A 9 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Empresa: ESQUERRA BONAIRE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
- Vazquez Sureda Ana Maria
Presidente
- Vazquez Sureda Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23377 , F 63, S 8, H B 54662, I/A 9 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Información de VAZQUEZ SUREDA ANA MARIA
Mostramos los datos de VAZQUEZ SUREDA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ SUREDA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos