MORELL VAZQUEZ JOSEP
Informe ejecutivo de MORELL VAZQUEZ JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORELL VAZQUEZ JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESQUERRA BONAIRE SA | Secretario | 19/01/2009 | |
ESQUERRA BONAIRE SA | Consejero | 19/01/2009 | |
ESQUERRA BONAIRE SA | Consejero Delegado | 19/01/2009 | |
CAN TORDO SA | Secretario | 19/01/2009 | |
CAN TORDO SA | Consejero | 19/01/2009 | |
CAN TORDO SA | Consejero Delegado | 19/01/2009 | |
JULOR SA | Secretario | 19/01/2009 | |
JULOR SA | Consejero | 19/01/2009 | |
JULOR SA | Consejero Delegado | 19/01/2009 |
VINCULACIONES DE MORELL VAZQUEZ JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORELL VAZQUEZ JOSEP
Empresa: CAN ROURE SA
Consejero Delegado
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
Consejero
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
- Vazquez Sureda Ana Maria
Presidente
Secretario
- Morell Vazquez Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23108 , F 187, S 8, H B 49046, I/A 10 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Empresa: CAN ROURE SA
Consejero Delegado
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
Consejero
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
- Vazquez Sureda Ana Maria
Presidente
Secretario
- Morell Vazquez Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23108 , F 187, S 8, H B 49046, I/A 9 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-08
Empresa: CAN ROURE SA
Consejero Delegado
- Morell Finestres Jose
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
Consejero
- Morell Finestres Jose
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
Presidente
Secretario
- Morell Vazquez Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23108 , F 187, S 8, H B 49046, I/A 9 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-08
Empresa: JULOR SA
Consejero Delegado
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
Consejero
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
- Vazquez Sureda Ana Maria
Presidente
Secretario
- Morell Vazquez Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21387 , F 26, S 8, H B 20843, I/A 6 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Empresa: JULOR SA
Consejero Delegado
- Morell Finestres Josep
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manel
- Vazquez Sureda Anna Maria
Consejero
- Morell Finestres Josep
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manel
- Vazquez Sureda Anna Maria
Presidente
Secretario
- Morell Vazquez Josep
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21387 , F 26, S 8, H B 20843, I/A 6 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Empresa: CAN TORDO SA
Consejero Delegado
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
Consejero
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
- Vazquez Sureda Ana Maria
Presidente
Secretario
- Morell Vazquez Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23108 , F 165, S 8, H B 49100, I/A 9 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Empresa: CAN TORDO SA
Consejero Delegado
- Morell Finestres Jose
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
Consejero
- Morell Finestres Jose
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
Presidente
Secretario
- Morell Vazquez Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23108 , F 165, S 8, H B 49100, I/A 9 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Empresa: ESQUERRA BONAIRE SA
Consejero Delegado
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
Consejero
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
- Vazquez Sureda Ana Maria
Presidente
Secretario
- Morell Vazquez Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23377 , F 63, S 8, H B 54662, I/A 9 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Empresa: ESQUERRA BONAIRE SA
Consejero Delegado
- Morell Finestres Jose
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
Consejero
- Morell Finestres Jose
- Morell Vazquez Josep
- Morell Vazquez Manuel
Presidente
Secretario
- Morell Vazquez Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23377 , F 63, S 8, H B 54662, I/A 9 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Información de MORELL VAZQUEZ JOSEP
Mostramos los datos de MORELL VAZQUEZ JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORELL VAZQUEZ JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos