VAZQUEZ SAIZ LUIS
Informe ejecutivo de VAZQUEZ SAIZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE VAZQUEZ SAIZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ SAIZ LUIS
Empresa: SOFTLY SA
Administrador Solidario
- Riu Salisi Ramon
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 32592, I/A 20 (31/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Empresa: SOFTLY SA
Administrador Solidario
- Riu Salisi Ramon
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 32592, I/A 20 (31/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Empresa: SOFTLY SA
Administrador Solidario
- Riu Salisi Ramon
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 220, S 8, H B 32592, I/A 19 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-08
Empresa: ARREL 7 SL
Liquidador
- Casas Soldevila Jose
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27075 , F 100, S 8, H B 113016, I/A 8 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
Empresa: ARREL 7 SL
Administrador
- Casas Soldevila Jose
- Vazquez Saiz Luis
Liquidador
- Casas Soldevila Jose
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27075 , F 100, S 8, H B 113016, I/A 8 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
Empresa: SOFTLY SA
Administrador Solidario
- Riu Salisi Ramon
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 219, S 8, H B 32592, I/A 18 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
Empresa: PLABAGES SL
Administrador Solidario
- Casas Soldevila Jose
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22002 , F 176, S 8, H B 30860, I/A 5 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-08
Administrador Solidario
- Casas Soldevila Jose
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9275 , F 188, S 8, H B 15409, I/A 23 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-08
Empresa: SOFTLY SA
Administrador Solidario
- Riu Salisi Ramon
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 217, S 8, H B 32592, I/A 17 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Empresa: PLABAGES SL
Administrador Solidario
- Casas Soldevila Jose
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22002 , F 175, S 8, H B 30860, I/A 4 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-08
Información de VAZQUEZ SAIZ LUIS
Mostramos los datos de VAZQUEZ SAIZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ SAIZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos