RIU SALISI RAMON
Informe ejecutivo de RIU SALISI RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE RIU SALISI RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIU SALISI RAMON
Empresa: SOFTLY SA
Administrador Solidario
- Riu Salisi Ramon
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 32592, I/A 20 (31/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Empresa: SOFTLY SA
Administrador Solidario
- Riu Salisi Ramon
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 32592, I/A 20 (31/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Empresa: SOFTLY SA
Administrador Solidario
- Riu Salisi Ramon
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 220, S 8, H B 32592, I/A 19 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-08
Empresa: SOFTLY SA
Administrador Solidario
- Riu Salisi Ramon
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 219, S 8, H B 32592, I/A 18 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
Empresa: SOFTLY SA
Administrador Solidario
- Riu Salisi Ramon
- Vazquez Saiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 217, S 8, H B 32592, I/A 17 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Empresa: PLABAGES SL
Administrador
- Riu Salisi Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22002 , F 175, S 8, H B 30860, I/A 4 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-08
Información de RIU SALISI RAMON
Mostramos los datos de RIU SALISI RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIU SALISI RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos