VAZQUEZ ROGEL MARIA ROSA
Informe ejecutivo de VAZQUEZ ROGEL MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ ROGEL MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APPENTRA SOLUTIONS SL | Apoderado | 24/03/2020 | |
APPENTRA SOLUTIONS SL | Consejero | 25/04/2018 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ ROGEL MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ ROGEL MARIA ROSA
Empresa: APPENTRA SOLUTIONS SL
Secretario
- Vazquez Rogel Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3635 , F 123, S 8, H C 49035, I/A 15 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-15
Empresa: APPENTRA SOLUTIONS SL
Apoderado
- Vazquez Rogel Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 176, S 8, H C 49035, I/A 9 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-15
Empresa: APPENTRA SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
- Vazquez Rogel Maria Rosa
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 176, S 8, H C 49035, I/A 8 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-15
Empresa: APPENTRA SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
- Vazquez Rogel Maria Rosa
Consejero
- Arenaz Silva Manuel Carlos
- UNIRISCO GALICIA S.C.R. SA
- Vazquez Rogel Maria Rosa
Presidente
Secretario
- Vazquez Rogel Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 174, S 8, H C 49035, I/A 6 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-15
Empresa: APPENTRA SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Vazquez Rogel Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 174, S 8, H C 49035, I/A 6 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-15
Empresa: AUDEN CONSULTORES SLL
Apoderado
- Vazquez Rogel Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702, L 2702, F 165, S 8, H PO 30010, I/A 3 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-36
Empresa: APPENTRA SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Vazquez Rogel Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 174, S 8, H C 49035, I/A 4 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-15
Empresa: APPENTRA SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Arenaz Silva Manuel Carlos
- Vazquez Rogel Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 174, S 8, H C 49035, I/A 4 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-15
Empresa: APPENTRA SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Allo Maneiro Jorge
- Vazquez Rogel Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 171, S 8, H C 49035, I/A 1 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-15
Información de VAZQUEZ ROGEL MARIA ROSA
Mostramos los datos de VAZQUEZ ROGEL MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ ROGEL MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos