ARENAZ SILVA MANUEL CARLOS
Informe ejecutivo de ARENAZ SILVA MANUEL CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARENAZ SILVA MANUEL CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APPENTRA SOLUTIONS SL | Consejero Delegado | 24/03/2020 | |
APPENTRA SOLUTIONS SL | Presidente | 25/04/2018 | |
APPENTRA SOLUTIONS SL | Consejero | 25/04/2018 |
VINCULACIONES DE ARENAZ SILVA MANUEL CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARENAZ SILVA MANUEL CARLOS
Empresa: APPENTRA SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
- Arenaz Silva Manuel Carlos
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 176, S 8, H C 49035, I/A 8 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-15
Empresa: APPENTRA SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arenaz Silva Manuel Carlos
- UNIRISCO GALICIA S.C.R. SA
- Vazquez Rogel Maria Rosa
Presidente
- Arenaz Silva Manuel Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 174, S 8, H C 49035, I/A 6 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-15
Empresa: APPENTRA SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Arenaz Silva Manuel Carlos
- Vazquez Rogel Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 174, S 8, H C 49035, I/A 4 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-15
Empresa: APPENTRA SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Arenaz Silva Manuel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 173, S 8, H C 49035, I/A 3 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-15
Información de ARENAZ SILVA MANUEL CARLOS
Mostramos los datos de ARENAZ SILVA MANUEL CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARENAZ SILVA MANUEL CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos