VAZQUEZ FONTENLA ELOY
Informe ejecutivo de VAZQUEZ FONTENLA ELOY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAZQUEZ FONTENLA ELOY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENXENIO SL | Consejero Delegado Solidario | 28/04/2011 | 16/12/2016 |
ENXENIO SL | Presidente | 28/04/2011 | 16/12/2016 |
ENXENIO SL | Consejero | 03/06/2009 | 16/12/2016 |
NOVAWARE SL | Administrador Solidario | 25/09/2009 | 08/02/2010 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ FONTENLA ELOY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ FONTENLA ELOY
Empresa: ENXENIO SL
Consejero Delegado Solidario
- Vazquez Fontenla Eloy
Consejero
- Vazquez Fontenla Eloy
Presidente
- Vazquez Fontenla Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 45, S 8, H C 30922, I/A 11 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-15
Empresa: ENXENIO SL
Consejero Delegado Solidario
- Vazquez Fontenla Eloy
Consejero
Presidente
- Vazquez Fontenla Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 44, S 8, H C 30922, I/A 6 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-15
Empresa: NOVAWARE SL
Administrador Solidario
- Trillo Perez David
- Vazquez Fontenla Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 133, S 8, H C 45362, I/A 2 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-15
Empresa: NOVAWARE SL
Administrador Solidario
- Trillo Perez David
- Vazquez Fontenla Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 132, S 8, H C 45362, I/A 1 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-15
Empresa: ENXENIO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Vazquez Fontenla Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 44, S 8, H C 30922, I/A 5 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-15
Información de VAZQUEZ FONTENLA ELOY
Mostramos los datos de VAZQUEZ FONTENLA ELOY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ FONTENLA ELOY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos