TRILLO PEREZ DAVID
Informe ejecutivo de TRILLO PEREZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRILLO PEREZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANSIG SLL | Administrador Solidario | 17/12/2010 |
VINCULACIONES DE TRILLO PEREZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRILLO PEREZ DAVID
Empresa: ENXENIO SL
Consejero Delegado Solidario
- Trillo Perez David
Consejero
- Trillo Perez David
Presidente
- Trillo Perez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 44, S 8, H C 30922, I/A 6 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-15
Empresa: AVANSIG SLL
Administrador Solidario
- Lamas Fonte Jose-ignacio
- Trillo Perez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3404 , F 142, S 8, H C 47011, I/A 1 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-15
Empresa: NOVAWARE SL
Administrador Solidario
- Trillo Perez David
- Vazquez Fontenla Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 133, S 8, H C 45362, I/A 2 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-15
Empresa: NOVAWARE SL
Administrador Solidario
- Trillo Perez David
- Vazquez Fontenla Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 132, S 8, H C 45362, I/A 1 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-15
Empresa: ENXENIO SL
Consejero Delegado Solidario
- Mejuto Rodriguez Natalia
- Trillo Perez David
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 44, S 8, H C 30922, I/A 5 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-15
Información de TRILLO PEREZ DAVID
Mostramos los datos de TRILLO PEREZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRILLO PEREZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos