VAZQUEZ CASAS JOSE RAMON
Informe ejecutivo de VAZQUEZ CASAS JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAZQUEZ CASAS JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIME CLINIC SL | Administrador Solidario | 16/07/2021 | 12/03/2024 |
TIME CLINIC SL | Liquidador | 12/03/2024 | 12/03/2024 |
CLAEMJO SL | Administrador Unico | 25/01/2012 | 31/05/2021 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ CASAS JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ CASAS JOSE RAMON
Empresa: TIME CLINIC SL
Liquidador
- Camara Cuadrado Maria Dolores
- Vazquez Casas Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47918 , F 103, S 8, H B 566361, I/A 2 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-08
Empresa: TIME CLINIC SL
Administrador Solidario
- Camara Cuadrado Maria Dolores
- Vazquez Casas Jose Ramon
Liquidador
- Camara Cuadrado Maria Dolores
- Vazquez Casas Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47918 , F 103, S 8, H B 566361, I/A 2 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-08
Empresa: TIME CLINIC SL
Administrador Solidario
- Camara Cuadrado Maria Dolores
- Vazquez Casas Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47918 , F 101, S 8, H B 566361, I/A 1 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-08
Empresa: CLAEMJO SL
Administrador Unico
- Vazquez Casas Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 4, S 8, H T 42341, I/A 4 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-43
Empresa: CLAEMJO SL
Administrador Unico
- Vazquez Casas Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 3, S 8, H T 42341, I/A 2 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-43
Información de VAZQUEZ CASAS JOSE RAMON
Mostramos los datos de VAZQUEZ CASAS JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ CASAS JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos