CAMARA CUADRADO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de CAMARA CUADRADO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMARA CUADRADO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIME CLINIC SL | Administrador Solidario | 16/07/2021 | 12/03/2024 |
TIME CLINIC SL | Liquidador | 12/03/2024 | 12/03/2024 |
CLAEMJO SL | Administrador Unico | 15/02/2011 | 25/01/2012 |
VINCULACIONES DE CAMARA CUADRADO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMARA CUADRADO MARIA DOLORES
Empresa: TIME CLINIC SL
Liquidador
- Camara Cuadrado Maria Dolores
- Vazquez Casas Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47918 , F 103, S 8, H B 566361, I/A 2 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-08
Empresa: TIME CLINIC SL
Administrador Solidario
- Camara Cuadrado Maria Dolores
- Vazquez Casas Jose Ramon
Liquidador
- Camara Cuadrado Maria Dolores
- Vazquez Casas Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47918 , F 103, S 8, H B 566361, I/A 2 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-08
Empresa: TIME CLINIC SL
Administrador Solidario
- Camara Cuadrado Maria Dolores
- Vazquez Casas Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47918 , F 101, S 8, H B 566361, I/A 1 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-08
Empresa: CLAEMJO SL
Administrador Unico
- Camara Cuadrado Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 3, S 8, H T 42341, I/A 2 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-43
Empresa: CLAEMJO SL
Administrador Unico
- Camara Cuadrado Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 1, S 8, H T 42341, I/A 1 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-43
Información de CAMARA CUADRADO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de CAMARA CUADRADO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMARA CUADRADO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos