VAZQUEZ ALVAREZ RAUL
Informe ejecutivo de VAZQUEZ ALVAREZ RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ ALVAREZ RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARPINTERIA EDIMAR SL | Administrador Unico | 14/04/2023 | |
JAMONERIA GLOBAL COMPANY SL | Administrador Unico | 03/01/2013 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ ALVAREZ RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ ALVAREZ RAUL
Empresa: CARPINTERIA EDIMAR SL
Administrador Unico
- Vazquez Alvarez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 58, S 8, H LU 2962, I/A 3 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-27
Empresa: CARPINTERIA EDIMAR SL
Administrador Solidario
- Iglesias Lopez Edita Josefa
- Losada Diaz Maria Luz
- Vazquez Alvarez Ovidio
- Vazquez Alvarez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 58, S 8, H LU 2962, I/A 3 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-27
Empresa: COMERCIAL CIRO SL
Liquidador
- Vazquez Alvarez Eduardo
- Vazquez Alvarez Raul
- Vazquez Rodriguez Cirilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 111, S 8, H BI 5453,B , I/ 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-48
Empresa: COMERCIAL CIRO SL
Administrador Solidario
- Vazquez Alvarez Eduardo
- Vazquez Alvarez Raul
- Vazquez Rodriguez Cirilo
Liquidador
- Vazquez Alvarez Eduardo
- Vazquez Alvarez Raul
- Vazquez Rodriguez Cirilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 111, S 8, H BI 5453,B , I/ 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-48
Empresa: JAMONERIA GLOBAL COMPANY SL
Administrador Unico
- Vazquez Alvarez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328 , F 192, S 8, H BI 61414, I/A 1 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-48
Información de VAZQUEZ ALVAREZ RAUL
Mostramos los datos de VAZQUEZ ALVAREZ RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ ALVAREZ RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos