VAZQUEZ ALVAREZ EDUARDO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ ALVAREZ EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAZQUEZ ALVAREZ EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL CIRO SL | Liquidador | 20/01/2021 | 20/01/2021 |
COMERCIAL CIRO SL | Administrador Solidario | 20/01/2021 | |
VRIO BAGS SL | Administrador Unico | 22/02/2016 | 09/08/2016 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ ALVAREZ EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ ALVAREZ EDUARDO
Empresa: COMERCIAL CIRO SL
Liquidador
- Vazquez Alvarez Eduardo
- Vazquez Alvarez Raul
- Vazquez Rodriguez Cirilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 111, S 8, H BI 5453,B , I/ 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-48
Empresa: COMERCIAL CIRO SL
Administrador Solidario
- Vazquez Alvarez Eduardo
- Vazquez Alvarez Raul
- Vazquez Rodriguez Cirilo
Liquidador
- Vazquez Alvarez Eduardo
- Vazquez Alvarez Raul
- Vazquez Rodriguez Cirilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 111, S 8, H BI 5453,B , I/ 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-48
Empresa: VRIO BAGS SL
Administrador Unico
- Vazquez Alvarez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 484 , F 2, S 8, H LU 18248, I/A 2 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-27
Empresa: VRIO BAGS SL
Administrador Unico
- Vazquez Alvarez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 484 , F 1, S 8, H LU 18248, I/A 1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-27
Información de VAZQUEZ ALVAREZ EDUARDO
Mostramos los datos de VAZQUEZ ALVAREZ EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ ALVAREZ EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos