VASQUES GUEDES CARLOS ALBERTO
Informe ejecutivo de VASQUES GUEDES CARLOS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VASQUES GUEDES CARLOS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QWERTY INFORMATICA SL | Apoderado Mancomunado | 08/04/2019 |
VINCULACIONES DE VASQUES GUEDES CARLOS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VASQUES GUEDES CARLOS ALBERTO
Apoderado Mancomunado
- Coelho Cabecinha Joao Paulo
- Falcon Ruiz Santiago
- Muller Alexander
- Pellejero Herraiz Enrique
- Vasques Guedes Carlos Alberto
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4518 , F 106, S 8, H Z 56702, I/A 10 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-50
Consejero
- Coelho Cabecinha Joao Paulo
- Vasques Guedes Carlos Alberto
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4044 , F 183, S 8, H Z 56702, I/A 9 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-50
Empresa: LOGISTA STRATOR SL
Administrador Mancomunado
- Vasques Guedes Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44102 , F 6, S 8, H M 235276, I/A 42 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-28
Empresa: GLINTT ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Vasques Guedes Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 126, S 8, H M 525394, I/A 14 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: COGIFAR TECH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vasques Guedes Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10787, L 8066, F 36, S 8, H V 191587, I/A 3 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-46
Empresa: COGIFAR TECH SL
Consejero
- Vasques Guedes Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10787, L 8066, F 36, S 8, H V 191587, I/A 3 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-46
Empresa: CYBERPOINT SL
Administrador Mancomunado
- Mansilla Laguia Antonio
- Vasques Guedes Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37885 , F 90, S 8, H M 235276, I/A 31 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-28
Empresa: GLINTT ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Pellejero Herraiz Enrique
- Vasques Guedes Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29183 , F 119, S 8, H M 525394, I/A 10 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-28
Apoderado Mancomunado
- Coelho Cabecinha Joao Paulo
- Falcon Ruiz Santiago
- Muller Alexander
- Pellejero Herraiz Enrique
- Vasques Guedes Carlos Alberto
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4044 , F 182, S 8, H Z 56702, I/A 8 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-50
Consejero
- Coelho Cabecinha Joao Paulo
- Falcon Ruiz Santiago
- Muller Alexander
- Pellejero Herraiz Enrique
- Vasques Guedes Carlos Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4044 , F 182, S 8, H Z 56702, I/A 7 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-50
VER MAS ACTOS
Información de VASQUES GUEDES CARLOS ALBERTO
Mostramos los datos de VASQUES GUEDES CARLOS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VASQUES GUEDES CARLOS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos