MANSILLA LAGUIA ANTONIO
Informe ejecutivo de MANSILLA LAGUIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MANSILLA LAGUIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KELLOGG ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 07/01/2010 | |
KELLOGG MANUFACTURING ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 09/11/2009 |
VINCULACIONES DE MANSILLA LAGUIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANSILLA LAGUIA ANTONIO
Empresa: LOGISTA STRATOR SL
Administrador Mancomunado
- Mansilla Laguia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44102 , F 7, S 8, H M 235276, I/A 43 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Mansilla Laguia Antonio
- Mansilla Laguia Antonio
- Pastrana Perez Francisco
- Pastrana Perez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44381 , F 70, S 8, H M 35972, I/A 408 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: LOGISTA INTEGRAL SA
Apoderado
- Mansilla Laguia Antonio
- Pastrana Perez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 50, S 8, H M 581239, I/A 77 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: CYBERPOINT SL
Administrador Mancomunado
- Mansilla Laguia Antonio
- Vasques Guedes Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37885 , F 90, S 8, H M 235276, I/A 31 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-28
Apoderado
- Mansilla Laguia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40977 , F 190, S 8, H M 581239, I/A 53 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
Apoderado
- Mansilla Laguia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40454 , F 215, S 8, H M 35972, I/A 391 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mansilla Laguia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40454 , F 191, S 8, H M 35972, I/A 380 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Apoderado
- Mansilla Laguia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38628 , F 131, S 8, H M 35972, I/A 374 (03/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mansilla Laguia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 85, S 8, H M 35972, I/A 354 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Empresa: KELLOGG MANUFACTURING ESPAÑA SL
Consejero
- Mansilla Laguia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 38, S 8, H T 30352, I/A 26 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-43
VER MAS ACTOS
Información de MANSILLA LAGUIA ANTONIO
Mostramos los datos de MANSILLA LAGUIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANSILLA LAGUIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos