VARSANYI NOEMI
Informe ejecutivo de VARSANYI NOEMI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE VARSANYI NOEMI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GE-HITACHI NUCLEAR ENERGY INTERNATIONAL LLC | Apoderado | 30/09/2014 |
VINCULACIONES DE VARSANYI NOEMI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARSANYI NOEMI
Empresa: GNF ENUSA NUCLEAR FUEL SA
Apoderado Mancomunado
- Ball Jon William
- Baquero Moreno Alejandro
- Baquero Moreno Alejandro
- Crider Leah Diane
- Crider Leah Diane
- Garcia Aycart Jose Antonio
- Garcia Aycart Jose Antonio
- Gonzalez Villegas Roberto
- Gonzalez Villegas Roberto
- Gonzalez Villegas Roberto
- Gonzalez Villegas Roberto
- Gonzalez Villegas Roberto
- Gonzalez Villegas Roberto
- Lewis Robin Fitchett
- Lewis Robin Fitchett
- Lewis Robin Fitchett
- Palvolgyi Andrea
- Rodriguez Aycart Mariano Jose
- Rodriguez Aycart Mariano Jose
- Rodriguez Aycart Mariano Jose
- Rodriguez Aycart Mariano Jose
- Vadim Vexler Amir
- Varsanyi Noemi
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ball Jon William
- Baquero Moreno Alejandro
- Crider Leah Diane
- Garcia Aycart Jose Antonio
- Garcia Aycart Jose Antonio
- Garcia Aycart Jose Antonio
- Gonzalez Villegas Roberto
- Gonzalez Villegas Roberto
- Lewis Robin Fitchett
- Lozano Sanchez Fernando
- Lozano Sanchez Fernando
- Lozano Sanchez Fernando
- Martin Tobes Carmen Maria
- Palvolgyi Andrea
- Rodriguez Aycart Mariano Jose
- Rodriguez Aycart Mariano Jose
- Serna Galan Juan Jose
- Vadim Vexler Amir
- Varsanyi Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40124 , F 166, S 8, H M 175409, I/A 59 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-28
Empresa: GNF ENUSA NUCLEAR FUEL SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40124 , F 160, S 8, H M 175409, I/A 55 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Empresa: GE WIND ENERGY SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 193, S 8, H TO 22941, I/A 64 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-45
Empresa: JENBACHER SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19986 , F 212, S 8, H M 152608, I/A 52 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
Empresa: GE CAPITAL FUNDING SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6097 , F 206, S 8, H M 99554, I/A 93 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2911 , F 101, S 8, H C 21399, I/A 25 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-15
Apoderado Mancomunado
- Kolder-nagy Krisztina Agnes
- Martin Tobes Carmen Maria
- Palvolgyi Andrea
- Varsanyi Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32710 , F 14, S 8, H M 75947, I/A 293 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: GE HEALTHCARE BIO SCIENCES SA
Apoderado Mancomunado
- Kolder-nagy Krisztina Agnes
- Martin Tobes Carmen Maria
- Palvolgyi Andrea
- Varsanyi Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34844 , F 126, S 8, H M 133458, I/A 83 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Empresa: IONICS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 147, S 8, H TF 49068, I/A 15 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
Empresa: GE DIGITAL ENERGY ESPAÑA SL
Apoderado
- Kolder-nagy Krisztina Ages
- Martin Tobes Carmen
- Palvolgyi Andrea
- Varsanyi Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5524 , F 36, S 8, H BI 59851, I/A 17 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-48
VER MAS ACTOS
Información de VARSANYI NOEMI
Mostramos los datos de VARSANYI NOEMI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARSANYI NOEMI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos