KOLDER-NAGY KRISZTINA AGNES
Informe ejecutivo de KOLDER-NAGY KRISZTINA AGNES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE KOLDER-NAGY KRISZTINA AGNES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GE-HITACHI NUCLEAR ENERGY INTERNATIONAL LLC | Apoderado | 30/09/2014 |
VINCULACIONES DE KOLDER-NAGY KRISZTINA AGNES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOLDER-NAGY KRISZTINA AGNES
Empresa: GE WIND ENERGY SL
Apoderado Mancomunado
- Kolder-nagy Krisztina Agnes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 196, S 8, H TO 22941, I/A 73 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-45
Empresa: JENBACHER SL
Apoderado Mancomunado
- Jimenez Fernandez Jose Carlos
- Kolder-nagy Krisztina Agnes
- Martin Tobes Carmen Maria
- Palvolgyi Andrea
- Varsanyi Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19986 , F 212, S 8, H M 152608, I/A 52 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
Empresa: GE CAPITAL FUNDING SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Jimenez Fernandez Jose Carlos
- Kolder-nagy Krisztina Agnes
- Martin Tobes Carmen Maria
- Palvolgyi Andrea
- Varsanyi Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6097 , F 206, S 8, H M 99554, I/A 93 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-28
Apoderado Mancomunado
- Kolder-nagy Krisztina Agnes
- Martin Tobes Carmen Maria
- Palvolgyi Andrea
- Varsanyi Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32710 , F 14, S 8, H M 75947, I/A 293 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: GE HEALTHCARE BIO SCIENCES SA
Apoderado Mancomunado
- Kolder-nagy Krisztina Agnes
- Martin Tobes Carmen Maria
- Palvolgyi Andrea
- Varsanyi Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34844 , F 126, S 8, H M 133458, I/A 83 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Empresa: IONICS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Jimenez Fernandez Jose Carlos
- Kolder-nagy Krisztina Agnes
- Martin Tobes Carmen
- Palvolgyi Andrea
- Varsanyi Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 147, S 8, H TF 49068, I/A 15 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
Empresa: GE LIGHTING APPLIANCES ESPAÑA SA
Apoderado
- Kolder-nagy Krisztina Agnes
- Palvolgyi Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28187 , F 116, S 8, H M 507731, I/A 33 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: IONICS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Jimenez Fernandez Jose Carlos
- Kolder-nagy Krisztina Agnes
- Martin Tobes Carmen
- Palvolgyi Andrea
- Varsanyi Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 145, S 8, H TF 49068, I/A 10 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-38
Empresa: GE CAPITAL FUNDING SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Jimenez Fernandez Jose Carlos
- Kolder-nagy Krisztina Agnes
- Martin Tobes Carmen Maria
- Palvolgyi Andrea
- Varsanyi Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6097 , F 201, S 8, H M 99554, I/A 83 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-28
Empresa: JENBACHER SL
Apoderado Mancomunado
- Jimenez Fernandez Jose Carlos
- Kolder-nagy Krisztina Agnes
- Martin Tobes Carmen Maria
- Palvolgyi Andrea
- Varsanyi Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19986 , F 206, S 8, H M 152608, I/A 45 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
VER MAS ACTOS
Información de KOLDER-NAGY KRISZTINA AGNES
Mostramos los datos de KOLDER-NAGY KRISZTINA AGNES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOLDER-NAGY KRISZTINA AGNES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos