VARONA PEREZ MARTA
Informe ejecutivo de VARONA PEREZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE VARONA PEREZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARONA PEREZ MARTA
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Consejero
- Arranz De Sebastian Miguel
- Tajadura Martinez German
- Varona Perez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794, L 585, F 145, S 8, H BU 10238, I/A 28 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-09
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Apoderado Mancomunado
- Burgos Gonzalez Jose Luis
- Martinez Miguel Candelas
- Varona Perez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794, L 585, F 144, S 8, H BU 10238, I/A 27 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-09
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Consejero
- Burgos Gonzalez Jose Luis
- Martinez Miguel Candelas
- Varona Perez Marta
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 165, S 8, H BU 10238, I/A 26 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-09
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Apoderado Mancomunado
- Burgos Gonzalez Jose Luis
- Martinez Miguel Candelas
- Varona Perez Marta
Consejero
- Burgos Gonzalez Jose Luis
- Martinez Miguel Candelas
- Varona Perez Marta
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 161, S 8, H BU 10238, I/A 24 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-09
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Consejero
- Burgos Gonzalez Jose Luis
- Crespo Garcia Ramon
- Gutierrez Seco Jose
- Varona Perez Marta
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 161, S 8, H BU 10238, I/A 24 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-09
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Consejero
- Varona Perez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 161, S 8, H BU 10238, I/A 23 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-09
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Consejero
- Arranz De Sebastian Miguel
- Cabia Mazagatos Paulino
- Gomez Herrero Ignacio Jesus
- Varona Perez Marta
Presidente
Secretario
- Varona Perez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 152, S 8, H BU 10238, I/A 17 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-09
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Presidente
Secretario
- Varona Perez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 151, S 8, H BU 10238, I/A 16 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-09
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Consejero
- Arranz De Sebastian Miguel
- Cabia Mazagatos Paulino
- Gomez Herrero Ignacio Jesus
- Varona Perez Marta
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 151, S 8, H BU 10238, I/A 15 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-09
Información de VARONA PEREZ MARTA
Mostramos los datos de VARONA PEREZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARONA PEREZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos