MARTIN HERNANDEZ ADELAIDA
Informe ejecutivo de MARTIN HERNANDEZ ADELAIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN HERNANDEZ ADELAIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCABASTOSUR SA | Apoderado | 01/10/2019 | |
MERCABASTOSUR SA | Secretario No Consejero | 20/08/2019 |
VINCULACIONES DE MARTIN HERNANDEZ ADELAIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN HERNANDEZ ADELAIDA
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Apoderado
- Martin Hernandez Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 165, S 8, H BU 10238, I/A 25 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-09
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Apoderado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
- Martin Hernandez Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 161, S 8, H BU 10238, I/A 24 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-09
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Martin Hernandez Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 161, S 8, H BU 10238, I/A 24 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-09
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Apoderado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
- Martin Hernandez Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 156, S 8, H BU 10238, I/A 22 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-09
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Martin Hernandez Adelaida
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 156, S 8, H BU 10238, I/A 22 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-09
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Secretario
- Martin Hernandez Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 154, S 8, H BU 10238, I/A 21 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-09
Empresa: MERCABASTOSUR SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Martin Hernandez Adelaida
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572, L 363, F 152, S 8, H BU 10238, I/A 17 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-09
Información de MARTIN HERNANDEZ ADELAIDA
Mostramos los datos de MARTIN HERNANDEZ ADELAIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN HERNANDEZ ADELAIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos