VARGAS VELANDO VERONICA VALERIA
Informe ejecutivo de VARGAS VELANDO VERONICA VALERIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VARGAS VELANDO VERONICA VALERIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXT MARITIME SL | Apoderado Solidario | 27/10/2022 | |
NEXT MARITIME SL | Apoderado | 06/10/2022 | |
COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEMENT COMPAGNIE GENERALE MARITIME IBERICA SA | Apoderado Solidario | 30/03/2022 | |
CMA CGM INLAND SERVICES SPAIN SA | Apoderado Solidario | 27/03/2018 |
VINCULACIONES DE VARGAS VELANDO VERONICA VALERIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARGAS VELANDO VERONICA VALERIA
Empresa: CONTAINERSHIPS-CMA CGM SA
Apoderado
- Barrio Flores Antonio Jose
- Cespedes Fernandez Damia
- Lopez Blaya Maria Mercedes
- Vargas Velando Veronica Valeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5846 , F 107, S 8, H BI 73151, I/A 35 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-48
Empresa: NEXT MARITIME SL
Apoderado Solidario
- Boccherini Bogert Maria Carmen
- Egea Ferrer Manel
- Gorina Murcia Borja
- Martin Velez Alejandro Santiago
- Musteros Jover Victor
- Vargas Velando Veronica Valeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197 , F 152, S 8, H T 41318, I/A 38 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-43
Empresa: NEXT MARITIME SL
Apoderado
- Vargas Velando Veronica Valeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197 , F 151, S 8, H T 41318, I/A 35 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-43
Apoderado Solidario
- Vargas Velando Veronica Valeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47062 , F 118, S 8, H B 290682, I/A 81 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-08
Empresa: MACANDREWS SA
Apoderado Solidario
- Vargas Velando Veronica Valeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46267 , F 4, S 8, H B 104313, I/A 147 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-08
Empresa: OPDR IBERIA SL
Apoderado
- Vargas Velando Veronica Valeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 109, S 8, H TF 50440, I/A 31 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-38
Empresa: OPDR IBERIA SL
Apoderado
- Vargas Velando Veronica Valeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 107, S 8, H TF 50440, I/A 28 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-38
Información de VARGAS VELANDO VERONICA VALERIA
Mostramos los datos de VARGAS VELANDO VERONICA VALERIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARGAS VELANDO VERONICA VALERIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos