VARGAS FERNANDEZ SAMUEL
Informe ejecutivo de VARGAS FERNANDEZ SAMUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VARGAS FERNANDEZ SAMUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VARGARA HOLDING SL | Socio Unico | 16/07/2024 | |
VARGARA HOLDING SL | Administrador Unico | 16/07/2024 | |
CONTEXTUAL INTELLIGENCE PARTNERS SL | Administrador Solidario | 21/11/2019 | |
BLACK MAD ADVISORY AND INVESTMENT SL | Administrador Solidario | 18/01/2019 |
VINCULACIONES DE VARGAS FERNANDEZ SAMUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARGAS FERNANDEZ SAMUEL
Empresa: VARGARA HOLDING SL
Administrador Unico
- Vargas Fernandez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828406, I/A 1 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: VARGARA HOLDING SL
Socio Único
- Vargas Fernandez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828406, I/A 1 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: CONTEXTUAL INTELLIGENCE PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Marban Arguello Ivan
- Vargas Fernandez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34937 , F 44, S 8, H M 628345, I/A 3 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: CONTEXTUAL INTELLIGENCE PARTNERS SL
Administrador Unico
- Vargas Fernandez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34937 , F 44, S 8, H M 628345, I/A 3 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: BLACK MAD ADVISORY AND INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Marban Arguello Ivan
- Vargas Fernandez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38603 , F 113, S 8, H M 686480, I/A 1 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Empresa: CONTEXTUAL INTELLIGENCE PARTNERS SL
Administrador Unico
- Vargas Fernandez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34937 , F 40, S 8, H M 628345, I/A 1 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
Información de VARGAS FERNANDEZ SAMUEL
Mostramos los datos de VARGAS FERNANDEZ SAMUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARGAS FERNANDEZ SAMUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos