MARBAN ARGUELLO IVAN
Informe ejecutivo de MARBAN ARGUELLO IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARBAN ARGUELLO IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORIZON CAPITAL VENTURES SL | Socio Unico | 16/07/2024 | |
HORIZON CAPITAL VENTURES SL | Administrador Unico | 16/07/2024 | |
CONTEXTUAL INTELLIGENCE PARTNERS SL | Administrador Solidario | 21/11/2019 | |
BLACK MAD ADVISORY AND INVESTMENT SL | Administrador Solidario | 18/01/2019 |
VINCULACIONES DE MARBAN ARGUELLO IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARBAN ARGUELLO IVAN
Empresa: HORIZON CAPITAL VENTURES SL
Administrador Unico
- Marban Arguello Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828407, I/A 1 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: HORIZON CAPITAL VENTURES SL
Socio Único
- Marban Arguello Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828407, I/A 1 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: CONTEXTUAL INTELLIGENCE PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Marban Arguello Ivan
- Vargas Fernandez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34937 , F 44, S 8, H M 628345, I/A 3 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: BLACK MAD ADVISORY AND INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Marban Arguello Ivan
- Vargas Fernandez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38603 , F 113, S 8, H M 686480, I/A 1 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Información de MARBAN ARGUELLO IVAN
Mostramos los datos de MARBAN ARGUELLO IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARBAN ARGUELLO IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos