VARELA LOPEZ BERNARDO
Informe ejecutivo de VARELA LOPEZ BERNARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VARELA LOPEZ BERNARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REATUR SA | Consejero | 25/06/2020 | 23/10/2023 |
MEDIOAMBIENTAL ALARICANA SL | Liquidador | 10/06/2021 | 14/10/2022 |
MEDIOAMBIENTAL ALARICANA SL | Administrador Unico | 10/06/2021 | |
REATUR SA | Consejero | 07/12/2015 | 25/06/2020 |
VINCULACIONES DE VARELA LOPEZ BERNARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA LOPEZ BERNARDO
Empresa: REATUR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cid Fernandez Maria Cristina
- Conde Rodriguez Alberto
- Varela Lopez Bernardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 147, S 8, H OR 1357, I/A 13 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-32
Empresa: MEDIOAMBIENTAL ALARICANA SL
Liquidador
- Varela Lopez Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 92, S 8, H OR 5510, I/A 5 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-32
Empresa: MEDIOAMBIENTAL ALARICANA SL
Liquidador
- Varela Lopez Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 92, S 8, H OR 5510, I/A 4 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-32
Empresa: MEDIOAMBIENTAL ALARICANA SL
Administrador Unico
- Varela Lopez Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 92, S 8, H OR 5510, I/A 4 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-32
Empresa: REATUR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cid Fernandez Maria Cristina
- Conde Rodriguez Alberto
- Varela Lopez Bernardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 147, S 8, H OR 1357, I/A 12 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-32
Empresa: REATUR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cid Fernandez Maria Cristina
- Garcia Suarez Francisco
- Varela Lopez Bernardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 147, S 8, H OR 1357, I/A 12 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-32
Empresa: REATUR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cid Fernandez Maria Cristina
- Garcia Suarez Francisco
- Varela Lopez Bernardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 146, S 8, H OR 1357, I/A 11 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-32
Información de VARELA LOPEZ BERNARDO
Mostramos los datos de VARELA LOPEZ BERNARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA LOPEZ BERNARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos