CONDE RODRIGUEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de CONDE RODRIGUEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONDE RODRIGUEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANATORIO DE ALLARIZ SA | Presidente | 19/01/2024 | |
TANATORIO DE ALLARIZ SA | Consejero | 19/01/2024 | |
REATUR SA | Consejero | 23/10/2023 | |
REATUR SA | Consejero Delegado | 23/10/2023 | |
REATUR SA | Secretario | 23/10/2023 |
VINCULACIONES DE CONDE RODRIGUEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONDE RODRIGUEZ ALBERTO
Empresa: TANATORIO DE ALLARIZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cid Cid Maria Del Carmen
- Conde Rodriguez Alberto
- Poisa Rey Maria Isabel
Presidente
- Conde Rodriguez Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 50, S 8, H OR 3951, I/A 7 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-32
Empresa: TANATORIO DE ALLARIZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cid Cid Maria Del Carmen
- Conde Rodriguez Alberto
- Suarez Estevez Maria Elena
Presidente
- Conde Rodriguez Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 50, S 8, H OR 3951, I/A 7 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-32
Empresa: REATUR SA
Consejero Delegado
- Conde Rodriguez Alberto
Consejero
- Cid Fernandez Maria Cristina
- Conde Rodriguez Alberto
- Lopez Rodriguez Maria
Presidente
Secretario
- Conde Rodriguez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 147, S 8, H OR 1357, I/A 13 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-32
Empresa: REATUR SA
Consejero Delegado
- Conde Rodriguez Alberto
Consejero
- Cid Fernandez Maria Cristina
- Conde Rodriguez Alberto
- Varela Lopez Bernardo
Presidente
Secretario
- Conde Rodriguez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 147, S 8, H OR 1357, I/A 13 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-32
Empresa: TANATORIO DE ALLARIZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cid Cid Maria Del Carmen
- Conde Rodriguez Alberto
- Suarez Estevez Maria Elena
Presidente
- Conde Rodriguez Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 50, S 8, H OR 3951, I/A 6 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-32
Empresa: EPICTESA SL
Administrador Unico
- Conde Rodriguez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41861 , F 91, S 8, H M 741407, I/A 2 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Empresa: EPICTESA SL
Administrador Unico
- Conde Rodriguez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41861 , F 91, S 8, H M 741407, I/A 1 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28
Empresa: REATUR SA
Consejero Delegado
- Conde Rodriguez Alberto
Consejero
- Cid Fernandez Maria Cristina
- Conde Rodriguez Alberto
- Varela Lopez Bernardo
Presidente
Secretario
- Conde Rodriguez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 147, S 8, H OR 1357, I/A 12 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-32
Información de CONDE RODRIGUEZ ALBERTO
Mostramos los datos de CONDE RODRIGUEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONDE RODRIGUEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos