VARELA DE LIMIA COMINGES JOAQUIN
Informe ejecutivo de VARELA DE LIMIA COMINGES JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VARELA DE LIMIA COMINGES JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE IMAGEN Y PROMOCION TURISTICA DE GALICIA SA | Consejero | 04/08/2009 | 18/05/2012 |
C.E.E.I. GALICIA SA | Consejero | 20/07/2009 | 27/02/2012 |
C.E.E.I. GALICIA SA | Apoderado | 22/07/2009 | 27/02/2012 |
XESGALICIA SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO SA | Consejero | 16/06/2009 | 21/10/2011 |
VINCULACIONES DE VARELA DE LIMIA COMINGES JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA DE LIMIA COMINGES JOAQUIN
Consejero
- Fernandez-campa Garcia-bernardo Antonio
- Lopez Rodriguez Francisco
- Mira Lema Jose Luis
- Triguero Salas Maria Camino
- Varela De Limia Cominges Joaquin
- Varela Fariña Roberto
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 148, S 8, H SC 5117, I/A 56 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-15
Empresa: C.E.E.I. GALICIA SA
Apoderado
- Varela De Limia Cominges Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6 , F 115, S 8, H SC 2398, I/A 35 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-15
Empresa: C.E.E.I. GALICIA SA
Consejero
- Varela De Limia Cominges Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6 , F 115, S 8, H SC 2398, I/A 35 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-15
Consejero
- Varela De Limia Cominges Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26 , F 76, S 8, H SC 21886, I/A 38 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-15
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3 , F 11, S 8, H SC 5117, I/A 47 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-15
Empresa: C.E.E.I. GALICIA SA
Apoderado
- Varela De Limia Cominges Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6 , F 113, S 8, H SC 2398, I/A 31 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-15
Empresa: C.E.E.I. GALICIA SA
Consejero
- Capilla Pueyo Ricardo
- Gil Sotres Maria De Los Angeles
- Guerra Fernandez Javier
- Hermida Trastoy Andres
- Mira Lema Jose Luis
- Varela De Limia Cominges Joaquin
- Varela Gesto Casto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6 , F 112, S 8, H SC 2398, I/A 30 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-15
Consejero
- Guerra Fernandez Javier
- Varela De Limia Cominges Joaquin
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26 , F 70, S 8, H SC 21886, I/A 30 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-15
Información de VARELA DE LIMIA COMINGES JOAQUIN
Mostramos los datos de VARELA DE LIMIA COMINGES JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA DE LIMIA COMINGES JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos