FERNANDEZ-CAMPA GARCIA-BERNARDO ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ-CAMPA GARCIA-BERNARDO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ-CAMPA GARCIA-BERNARDO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALARIA EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS SA | Apoderado Mancomunado | 24/11/2017 | 09/02/2021 |
GALARIA EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS SA | Apoderado Mancomunado | 26/01/2015 | 09/02/2021 |
GALARIA EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS SA | Apoderado Mancomunado | 02/05/2018 | 09/02/2021 |
GALARIA EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS SA | Consejero | 24/05/2012 | 27/01/2021 |
SOCIEDAD DE IMAGEN Y PROMOCION TURISTICA DE GALICIA SA | Consejero | 04/08/2009 | 18/05/2012 |
SA DE XESTION DO PLAN XACOBEO | Consejero | 19/06/2009 | 29/02/2012 |
SA DE XESTION DO PLAN XACOBEO | Consejero Delegado | 25/02/2010 | 29/02/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ-CAMPA GARCIA-BERNARDO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ-CAMPA GARCIA-BERNARDO ANTONIO
Apoderado Mancomunado
- Fernandez-campa Garcia-bernardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 52, S 8, H SC 12011, I/A 97 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-15
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez-campa Garcia-bernardo Antonio
- Paz-ares Rodriguez Andres
- Prado Vaamonde Margarita
- Vazquez Almuiña Jesus
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 51, S 8, H SC 12011, I/A 96 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-15
Apoderado Mancomunado
- Fernandez-campa Garcia-bernardo Antonio
- Mosquera Alvarez Rocio
Apoderado
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 122, S 8, H SC 12011, I/A 91 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Fernandez-campa Garcia-bernardo Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 121, S 8, H SC 12011, I/A 90 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-15
Consejero
- Fernandez-campa Garcia-bernardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 121, S 8, H SC 12011, I/A 88 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-15
Apoderado Mancomunado
- Brandt Sanz Maria Luisa
- Fernandez-campa Garcia-bernardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 119, S 8, H SC 12011, I/A 79 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-15
Consejero
- Fernandez-campa Garcia-bernardo Antonio
- Martin Hierro Maria Del Socorro
- Mosquera Alvarez Rocio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 116, S 8, H SC 12011, I/A 72 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-15
Consejero
- Fernandez-campa Garcia-bernardo Antonio
- Lopez Rodriguez Francisco
- Mira Lema Jose Luis
- Triguero Salas Maria Camino
- Varela De Limia Cominges Joaquin
- Varela Fariña Roberto
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 148, S 8, H SC 5117, I/A 56 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-15
Empresa: SA DE XESTION DO PLAN XACOBEO
Consejero Delegado
- Fernandez-campa Garcia-bernardo Antonio
Consejero
- Castro Dominguez Maria Nava
- Fernandez-campa Garcia-bernardo Antonio
- Rey Pichel Jose Manuel
- Varela Fariña Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 136, S 8, H SC 2655, I/A 46 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-15
Empresa: SA DE XESTION DO PLAN XACOBEO
Consejero Delegado
- Fernandez-campa Garcia-bernardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 132, S 8, H SC 2655, I/A 39 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-15
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ-CAMPA GARCIA-BERNARDO ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ-CAMPA GARCIA-BERNARDO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ-CAMPA GARCIA-BERNARDO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos