VAQUER CRUSAT MARC
Informe ejecutivo de VAQUER CRUSAT MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VAQUER CRUSAT MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONFIA EN EL PROCESO SL | Administrador Unico | 13/09/2024 | |
ROPACO DISTRIBUTORS SL | Consejero | 17/07/2024 | |
THE FUTURE IS SUCCESS SL | Apoderado Mancomunado | 11/01/2021 |
VINCULACIONES DE VAQUER CRUSAT MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAQUER CRUSAT MARC
Empresa: CONFIA EN EL PROCESO SL
Administrador Unico
- Vaquer Crusat Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 621436, I/A 1 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-08
Empresa: GALAXYDART SL
Administrador Unico
- Vaquer Crusat Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 610908, I/A 3 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-08
Empresa: ROPACO DISTRIBUTORS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- BIMPEDI SL
- Roig Jofre Anton
- Roig Jofre Joaquim
- Roiger Juny Anna Maria
- Sakkal Arazi Soly
- Vaquer Crusat Marc
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 55950, I/A 8 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-43
Empresa: GALAXYDART SL
Administrador Unico
- Vaquer Crusat Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49188 , F 203, S 8, H B 610908, I/A 2 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Empresa: GAVAMARLUX SL
Administrador Unico
- Vaquer Crusat Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43123 , F 25, S 8, H B 422784, I/A 8 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-08
Empresa: THE FUTURE IS SUCCESS SL
Administrador Unico
- Vaquer Crusat Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47021 , F 161, S 8, H B 538449, I/A 11 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Empresa: HESTIA ALLIANCE SL
Administrador Unico
- Vaquer Crusat Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46519 , F 213, S 8, H B 187421, I/A 21 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: BIMPEDI SL
Apoderado
- Vaquer Crusat Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869 , F 121, S 8, H L 16759, I/A 22 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-25
Empresa: GAVAMARLUX SL
Administrador Unico
- Vaquer Crusat Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43123 , F 24, S 8, H B 422784, I/A 5 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-08
Empresa: THE FUTURE IS SUCCESS SL
Apoderado Mancomunado
- Cabezas Garcia Carina
- Vaquer Crusat Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47021 , F 159, S 8, H B 538449, I/A 6 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-08
VER MAS ACTOS
Información de VAQUER CRUSAT MARC
Mostramos los datos de VAQUER CRUSAT MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAQUER CRUSAT MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos